PONS NOGUERA JORGE
Informe ejecutivo de PONS NOGUERA JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PONS NOGUERA JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FACTURACION EN LA NUBE SL | Apoderado Solidario | 30/03/2017 |
VINCULACIONES DE PONS NOGUERA JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONS NOGUERA JORGE
Empresa: FACTURACION EN LA NUBE SL
Consejero
- Hugo Filipe Miranda Gomes
- Inessa Pesotskaia
- Pons Noguera Jorge
Presidente
- Pons Noguera Jorge
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45840 , F 122, S 8, H B 500707, I/A 3 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-08
Empresa: FACTURACION EN LA NUBE SL
Apoderado Solidario
- Pons Noguera Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45840 , F 122, S 8, H B 500707, I/A 2 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-08
Empresa: FACTURACION EN LA NUBE SL
Consejero
- Hugo Filipe Miranda Gomes
- Inessa Pesotskaia
- Pons Noguera Jorge
Presidente
- Pons Noguera Jorge
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45840 , F 120, S 8, H B 500707, I/A 1 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-65-08
Administrador Solidario
- Pascual Herrero Mariano
- Pons Noguera Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42583 , F 113, S 8, H B 402879, I/A 7 (11/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-08
Administrador Solidario
- Pascual Herrero Mariano
- Pla Perujo Jose
- Plana Marcos Javier
- Pons Noguera Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42302 , F 206, S 8, H B 402879, I/A 1 (13/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-18-08
Información de PONS NOGUERA JORGE
Mostramos los datos de PONS NOGUERA JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONS NOGUERA JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos