PONS MENDEZ JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de PONS MENDEZ JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PONS MENDEZ JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RESTAURANTE PARRILLA EL ARGENTINO SL | Socio Unico | 08/06/2020 | |
RESTAURANTE PARRILLA EL ARGENTINO SL | Administrador Unico | 08/06/2020 | |
MOTOR SPORT SOLUTIONS LP SL | Administrador Unico | 08/03/2018 | |
SG WORLDOCOMM SPAIN SL | Socio Unico | 16/04/2015 | |
GESTION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES APLICADAS SL | Socio Unico | 24/03/2010 | |
GESTION DE SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES APLICADAS SL | Administrador Unico | 24/03/2010 |
VINCULACIONES DE PONS MENDEZ JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONS MENDEZ JUAN MANUEL
Empresa: RESTAURANTE PARRILLA EL ARGENTINO SL
Administrador Unico
- Pons Mendez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35792 , F 87, S 8, H M 643112, I/A 3 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-28
Empresa: RESTAURANTE PARRILLA EL ARGENTINO SL
Nuevo Socio Único
- Pons Mendez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35792 , F 87, S 8, H M 643112, I/A 3 (08/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-28
Empresa: MOTOR SPORT SOLUTIONS LP SL
Administrador Unico
- Pons Mendez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37297 , F 199, S 8, H M 665127, I/A 1 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Empresa: SG WORLDOCOMM SPAIN SL
Socio Único
- Pons Mendez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33376 , F 68, S 8, H M 600802, I/A 1 (16/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-28
Administrador Unico
- Pons Mendez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27557 , F 200, S 8, H M 496607, I/A 1 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-28
Socio Único
- Pons Mendez Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27557 , F 200, S 8, H M 496607, I/A 1 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-28
Información de PONS MENDEZ JUAN MANUEL
Mostramos los datos de PONS MENDEZ JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONS MENDEZ JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos