PONS MATE JAIME
Informe ejecutivo de PONS MATE JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PONS MATE JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMA UR AND BEER SL | Consejero | 27/12/2016 | |
GASTRONOMIA Y REGALOS SL | Apoderado | 16/09/2009 |
VINCULACIONES DE PONS MATE JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONS MATE JAIME
Empresa: AMA UR AND BEER SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2778 , F 60, S 8, H SS 39070, I/A 1 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-20
Empresa: GASTRONOMIA Y REGALOS SL
Apoderado
- Pons Mate Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3377 , F 13, S 8, H BI 16505, I/A 5 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-48
Empresa: TRASTIENDA GASTRONOMICA SL
Administrador Unico
- Pons Mate Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4602 , F 18, S 8, H BI 43596, I/A 2 (15/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-48
Empresa: GASTRONOMIA Y REGALOS SL
Administrador Unico
- Pons Mate Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3377 , F 13, S 8, H BI 16505, I/A 4 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-48
Información de PONS MATE JAIME
Mostramos los datos de PONS MATE JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONS MATE JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos