PONS HERRERO MARTA
Informe ejecutivo de PONS HERRERO MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PONS HERRERO MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO EMPRESARIAL MARCIAL PONS SL | Apoderado | 05/06/2023 | |
MARCIAL PONS EDICIONES JURIDICAS Y SOCIALES SA | Consejero | 27/07/2022 | |
MARCIAL PONS LIBRERO SL | Apoderado | 25/04/2017 | |
MARCIAL PONS LIBRERO SL | Apoderado | 10/06/2014 | |
GRUPO EMPRESARIAL MARCIAL PONS SL | Apoderado Solidario | 06/06/2014 | |
MARCIAL PONS LIBRERO SL | Representante | 06/06/2014 |
VINCULACIONES DE PONS HERRERO MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONS HERRERO MARTA
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL MARCIAL PONS SL
Apoderado
- Pons Herrero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16131 , F 200, S 8, H M 273278, I/A 16 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-109-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15679 , F 155, S 8, H M 264108, I/A 10 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15679 , F 155, S 8, H M 264108, I/A 10 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15679 , F 155, S 8, H M 264108, I/A 9 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Empresa: MARCIAL PONS LIBRERO SL
Apoderado
- Pons Herrero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16454 , F 163, S 8, H M 279967, I/A 12 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-28
Empresa: MARCIAL PONS LIBRERO SL
Apoderado
- Pons Herrero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16454 , F 163, S 8, H M 279967, I/A 11 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-28
Empresa: MARCIAL PONS LIBRERO SL
Administrador Unico
Representante
- Pons Herrero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16454 , F 162, S 8, H M 279967, I/A 10 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-28
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL MARCIAL PONS SL
Apoderado Solidario
- Pons Herrero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16131 , F 198, S 8, H M 273278, I/A 11 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-28
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL MARCIAL PONS SL
Administrador Mancomunado
Administrador Mancomunado Suplente
- Pascual Pons Enrique
- Pons Herrero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16131 , F 198, S 8, H M 273278, I/A 10 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-28
Empresa: GRUPO EMPRESARIAL MARCIAL PONS SL
Administrador Mancomunado
Administrador Mancomunado Suplente
- Pascual Pons Enrique
- Pons Herrero Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16131 , F 195, S 8, H M 273278, I/A 6 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-28
Información de PONS HERRERO MARTA
Mostramos los datos de PONS HERRERO MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONS HERRERO MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos