PONS GONZALEZ CARLES
Informe ejecutivo de PONS GONZALEZ CARLES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 35
Empresas inactivas: 10
CARGOS DE PONS GONZALEZ CARLES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KM0 ENERGY SL | REPR.143 RRM | 07/12/2023 | |
NNERGIX ENERGY MANAGEMENT SL | REPR.143 RRM | 11/01/2021 | |
KM0 ENERGY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/07/2020 | |
KM0 ENERGY SL | REPR.143 RRM | 16/05/2019 | |
BORN4NEXT SL | Administrador Unico | 27/07/2018 | |
IMMOBILIARIA PG & F DEL VALLES SL | Administrador Solidario | 02/02/2012 |
VINCULACIONES DE PONS GONZALEZ CARLES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONS GONZALEZ CARLES
Empresa: KM0 ENERGY SL
Presidente
REPR.143 RRM
- Pons Gonzalez Carles
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47375 , F 163, S 8, H B 530756, I/A 9 (07/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-08
Empresa: CIRCUTOR SA
Apoderado
- Pons Gonzalez Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43521 , F 48, S 8, H B 62684, I/A 71 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-08
Empresa: SA DE CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES
Consejero
- Comellas Fuste Ramon
- GRUP COMELLAS I CABEZA SL
- NOPS PFI SL
- Pons Gonzalez Carles
Presidente
- Pons Gonzalez Carles
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35896 , F 82, S 8, H M 4373, I/A 84 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Empresa: CIRCUTOR SA
Consejero
- Comellas Fuste Ramon
- GRUP COMELLAS I CABEZA SL
- NOPS PFI SL
- Pons Gonzalez Carles
Presidente
REPR.143 RRM
Vicepresidente
- Pons Gonzalez Carles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43521 , F 47, S 8, H B 62684, I/A 69 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-08
Empresa: INTERNATIONAL CAPACITORS SA
Consejero
- Comellas Fuste Ramon
- GRUP COMELLAS I CABEZA SL
- NOPS PFI SL
- Pons Gonzalez Carles
Presidente
- Pons Gonzalez Carles
REPR.143 RRM
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47641 , F 2, S 8, H B 215302, I/A 52 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-78-08
Empresa: INSTRUMENTACION INDUSTRIAL ZURC SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46499 , F 22, S 8, H B 66142, I/A 54 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-08
Empresa: S M DEZAC SA
REPR.143 RRM
- Comellas Cabeza Joan
- Pons Gonzalez Carles
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39752 , F 28, S 8, H B 48456, I/A 41 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-68-08
Empresa: S M DEZAC SA
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
- Comellas Cabeza Joan
- Pons Gonzalez Carles
- Zabalgogeazcoa Burgos Fernando
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39752 , F 27, S 8, H B 48456, I/A 40 (22/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-08
Empresa: INTERNATIONAL CAPACITORS SA
Consejero
- Comellas Fuste Ramon
- GRUP COMELLAS I CABEZA SL
- NOPS PFI SL
- Pons Gonzalez Carles
Presidente
- Pons Gonzalez Carles
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41749 , F 131, S 8, H B 215302, I/A 49 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-08
Empresa: INTERNATIONAL CAPACITORS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41749 , F 131, S 8, H B 215302, I/A 49 (05/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-31-08
VER MAS ACTOS
Información de PONS GONZALEZ CARLES
Mostramos los datos de PONS GONZALEZ CARLES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONS GONZALEZ CARLES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos