PONS DOÑA SUSANA
Informe ejecutivo de PONS DOÑA SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PONS DOÑA SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUROSURTRA SL | Liquidador | 27/01/2014 | 27/01/2014 |
EUROSURTRA SL | Administrador Unico | 13/01/2009 | 27/01/2014 |
FRILOSUR 2025 SL | Liquidador | 20/01/2012 | 20/01/2012 |
FRILOSUR 2025 SL | Administrador Unico | 27/03/2009 | 20/01/2012 |
VINCULACIONES DE PONS DOÑA SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONS DOÑA SUSANA
Empresa: EUROSURTRA SL
Liquidador
- Pons Doña Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4601, L 3509, F 40, S 8, H MA 21443, I/A 7 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-29
Empresa: EUROSURTRA SL
Administrador Unico
- Pons Doña Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4601, L 3509, F 40, S 8, H MA 21443, I/A 7 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-29
Empresa: FRILOSUR 2025 SL
Liquidador
- Pons Doña Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4299, L 3209, F 82, S 8, H MA 91209, I/A 5 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-29
Empresa: FRILOSUR 2025 SL
Administrador Unico
- Pons Doña Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4299, L 3209, F 82, S 8, H MA 91209, I/A 5 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-29
Empresa: FRILOSUR 2025 SL
Administrador Unico
- Pons Doña Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4299, L 3209, F 81, S 8, H MA 91209, I/A 4 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-29
Empresa: EUROSURTRA SL
Administrador Unico
- Pons Doña Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697, L 610, F 106, S 8, H MA 21443, I/A 4 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-29
Información de PONS DOÑA SUSANA
Mostramos los datos de PONS DOÑA SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONS DOÑA SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos