PONS DOÑA BENITO JESUS
Informe ejecutivo de PONS DOÑA BENITO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PONS DOÑA BENITO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PONS OPERADOR LOGISTICO SA | Administrador Unico | 07/09/2017 | 14/08/2019 |
PONS OPERADOR LOGISTICO SA | Secretario | 27/03/2009 | |
PONS OPERADOR LOGISTICO SA | Consejero Delegado Mancomunado | 27/03/2009 | |
PONS OPERADOR LOGISTICO SA | Consejero | 27/03/2009 | |
EUROSURTRA SL | Administrador Mancomunado | 13/01/2009 |
VINCULACIONES DE PONS DOÑA BENITO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONS DOÑA BENITO JESUS
Empresa: PONS OPERADOR LOGISTICO SA
Administrador Unico
- Pons Doña Benito Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240, L 153, F 131, S 8, H MA 6541, I/A 11 (14/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-165-29
Empresa: PONS OPERADOR LOGISTICO SA
Administrador Unico
- Pons Doña Benito Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240, L 153, F 130, S 8, H MA 6541, I/A 9 (07/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-180-29
Empresa: TRANSPORTES JUAN PONS E HIJOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Pons Cosme Juan Gabriel
- Pons Doña Benito Jesus
- Pons Doña Yolanda
- Pons Moral Antonio
Consejero
- Pons Cosme Juan Gabriel
- Pons Doña Benito Jesus
- Pons Doña Yolanda
- Pons Moral Antonio
Presidente
Secretario
- Pons Doña Benito Jesus
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1240, L 153, F 130, S 8, H MA 6541, I/A 6 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-29
Empresa: EUROSURTRA SL
Administrador Mancomunado
- Pons Cosme Juan Gabriel
- Pons Doña Benito Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1697, L 610, F 106, S 8, H MA 21443, I/A 4 (13/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-29
Información de PONS DOÑA BENITO JESUS
Mostramos los datos de PONS DOÑA BENITO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONS DOÑA BENITO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos