PONS DALMAU ANA MARIA
Informe ejecutivo de PONS DALMAU ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PONS DALMAU ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INPV SL | Administrador Solidario | 30/03/2021 | |
JAMP 4 INVERSIONS SL | Administrador Solidario | 01/02/2021 |
VINCULACIONES DE PONS DALMAU ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONS DALMAU ANA MARIA
Empresa: PONS VANCELLS SL
Administrador Unico
- Pons Dalmau Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23529 , F 59, S 8, H B 54489, I/A 7 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-228-08
Empresa: INPV SL
Administrador Solidario
- Pons Dalmau Ana Maria
- Pons Dalmau Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20644 , F 157, S 8, H B 8328, I/A 3 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-08
Empresa: JAMP 4 INVERSIONS SL
Administrador Solidario
- Pons Dalmau Ana Maria
- Vancells Pons Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47645 , F 1, S 8, H B 558048, I/A 1 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-08
Empresa: PONS VANCELLS SL
Administrador Unico
- Pons Dalmau Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23529 , F 59, S 8, H B 54489, I/A 6 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-08
Información de PONS DALMAU ANA MARIA
Mostramos los datos de PONS DALMAU ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONS DALMAU ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos