PONFERRADA IÑIGO MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de PONFERRADA IÑIGO MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PONFERRADA IÑIGO MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOPIBE SL | Secretario No Consejero | 22/02/2017 | |
CODICE PRIVADO SLP | Soc.Prof. | 28/11/2016 | |
CODICE PRIVADO SLP | Administrador Solidario | 28/11/2016 | |
GESQUINSA SL | Secretario No Consejero | 11/11/2009 |
VINCULACIONES DE PONFERRADA IÑIGO MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONFERRADA IÑIGO MARIA ANGELES
Empresa: HORIZONTE TORNEO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Ponferrada Iñigo Fatima
- Ponferrada Iñigo Juan Manuel
- Ponferrada Iñigo Maria Angeles
Presidente
Secretario
- Ponferrada Iñigo Maria Angeles
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4985 , F 105, S 8, H SE 80653, I/A 7 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-41
Empresa: RESTAURACION TOMARES SL
Administrador Solidario
- Ponferrada Iñigo Fatima
- Ponferrada Iñigo Juan Manuel
- Ponferrada Iñigo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6295 , F 98, S 8, H SE111950, I/A 2 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-41
Empresa: ATAIRE SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
Administrador Solidario
- Ponferrada Iñigo Juan Manuel
- Ponferrada Iñigo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 13, S 8, H SE108417, I/A 3 (09/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-41
Empresa: TOPIBE SL
Secretario No Consejero
- Ponferrada Iñigo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4353 , F 179, S 8, H SE 11196, I/A 20 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-41
Empresa: TOPIBE SL
Consejero Delegado Solidario
- Ponferrada Iñigo Maria Angeles
Consejero
- Ponferrada Iñigo Maria Angeles
Secretario
- Ponferrada Iñigo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4353 , F 179, S 8, H SE 11196, I/A 20 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-44-41
Empresa: RESTAURACION TOMARES SL
Administrador Solidario
- Ponferrada Iñigo Fatima
- Ponferrada Iñigo Juan Manuel
- Ponferrada Iñigo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6295 , F 97, S 8, H SE111950, I/A 1 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-41
Empresa: CODICE PRIVADO SLP
Administrador Solidario
- Codon Algaba Paola Inmaculada
- Ponferrada Iñigo Maria Angeles
Soc.Prof.
- Codon Algaba Paola Inmaculada
- Ponferrada Iñigo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6286 , F 10, S 8, H SE111731, I/A 1 (28/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-232-41
Empresa: ATAIRE SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
Administrador Solidario
- De Vicente Herrero Pablo
- Nuñez Santos Luis Manuel
- Ponferrada Iñigo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6150 , F 11, S 8, H SE108417, I/A 1 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-41
Empresa: TOPIBE SL
Consejero Delegado Solidario
- Ponferrada Iñigo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1292, L 1, F 48, S 8, H SE 11196, I/A 13 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-41
Empresa: GESQUINSA SA
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
- Ponferrada Iñigo Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2029 , F 32, S 8, H SE 20153, I/A 13 (11/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-41
VER MAS ACTOS
Información de PONFERRADA IÑIGO MARIA ANGELES
Mostramos los datos de PONFERRADA IÑIGO MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONFERRADA IÑIGO MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos