PONCE TERNERO ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de PONCE TERNERO ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PONCE TERNERO ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FULFLIX SL | Administrador Solidario | 04/08/2023 | |
SEVILLA ROOM AND SUITE SL | Administrador Solidario | 20/04/2023 | |
STOCKAGO ECOM SL | Administrador Unico | 12/05/2022 | |
ECOMMERCE SCALING SOCIETY SL | Administrador Mancomunado | 25/02/2022 | |
SEVILLA EDUCATION SL | Administrador Solidario | 22/11/2019 |
VINCULACIONES DE PONCE TERNERO ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONCE TERNERO ANTONIO JESUS
Empresa: FULFLIX SL
Administrador Solidario
- Perez Lopez Manuel Jesus
- Ponce Ternero Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7456 , F 214, S 8, H SE140544, I/A 1 (04/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-165-41
Empresa: SEVILLA ROOM AND SUITE SL
Administrador Solidario
- Perez Lopez Manuel Jesus
- Ponce Ternero Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7393 , F 181, S 8, H SE139022, I/A 1 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-41
Empresa: STOCKAGO ECOM SL
Administrador Unico
- Ponce Ternero Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7223 , F 60, S 8, H SE134671, I/A 1 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-41
Empresa: ECOMMERCE SCALING SOCIETY SL
Administrador Mancomunado
- Barbera Dolz David
- Morant Creix Eduardo
- Morcuende Recio Jorge
- Perez Lopez Manuel Jesus
- Ponce Ternero Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7186 , F 76, S 8, H SE133760, I/A 1 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-45-41
Empresa: SEVILLA EDUCATION SL
Administrador Solidario
- Perez Lopez Manuel Jesus
- Ponce Ternero Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6218 , F 47, S 8, H SE110132, I/A 2 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-41
Empresa: SEVILLA EDUCATION SL
Administrador Unico
- Ponce Ternero Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6218 , F 47, S 8, H SE110132, I/A 2 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-41
Empresa: SEVILLA EDUCATION SL
Administrador Unico
- Ponce Ternero Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6218 , F 47, S 8, H SE110132, I/A 1 (01/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-130-41
Información de PONCE TERNERO ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de PONCE TERNERO ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONCE TERNERO ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos