PONCE PEREZ GRACIA
Informe ejecutivo de PONCE PEREZ GRACIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE PONCE PEREZ GRACIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONCE PEREZ GRACIA
Empresa: CEREALES PACO PEREZ SL
Administrador Unico
- Ponce Perez Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4711 , F 91, S 8, H SE 74618, I/A 5 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-41
Empresa: CEREALES PACO PEREZ SL
Administrador Unico
- Ponce Perez Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4711 , F 91, S 8, H SE 74618, I/A 4 (07/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-52-41
Empresa: CEREALES PACO PEREZ SL
Apoderado
- Ponce Perez Gracia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4711 , F 90, S 8, H SE 74618, I/A 3 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-16-41
Información de PONCE PEREZ GRACIA
Mostramos los datos de PONCE PEREZ GRACIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONCE PEREZ GRACIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos