PONCE MORENO SALVADOR
Informe ejecutivo de PONCE MORENO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PONCE MORENO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASFALTOS JAEN SL | Apoderado Solidario | 13/04/2023 |
VINCULACIONES DE PONCE MORENO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONCE MORENO SALVADOR
Empresa: ASFALTOS JAEN SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ponce Moreno Salvador
- Valverde Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 169, S 8, H J 652, I/A 62 (01/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-172-23
Empresa: PROBISA VIAS Y OBRAS SL
Apoderado
- Ponce Moreno Salvador
- Romero Gonzalez Jose Antonio
- Valverde Garcia Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27146 , F 154, S 8, H M 490539, I/A 67 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-149-28
Empresa: ASFALTOS JAEN SL
Apoderado Solidario
- Ponce Moreno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 169, S 8, H J 652, I/A 60 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-74-23
Empresa: PROBISA VIAS Y OBRAS SL
Apoderado
- Ponce Moreno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27146 , F 152, S 8, H M 490539, I/A 64 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-28
Empresa: ASFALTOS JAEN SL
Apoderado
- Ponce Moreno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 460 , F 163, S 8, H J 652, I/A 47 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-214-23
Empresa: PROBISA VIAS Y OBRAS SL
Apoderado
- Ponce Moreno Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27146 , F 141, S 8, H M 490539, I/A 39 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-231-28
Información de PONCE MORENO SALVADOR
Mostramos los datos de PONCE MORENO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONCE MORENO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos