PONCE FERRERAS MARTA
Informe ejecutivo de PONCE FERRERAS MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PONCE FERRERAS MARTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HONEYWELL FRICTION MATERIALS SPAIN SL | Apoderado | 29/07/2009 | 10/02/2012 |
HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE SA | Apoderado | 25/07/2011 | |
FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS BARCELONA SL | Apoderado | 03/08/2009 | 13/01/2010 |
VINCULACIONES DE PONCE FERRERAS MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONCE FERRERAS MARTA
Empresa: HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42717 , F 61, S 8, H B 150866, I/A 47 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-08
Empresa: HONEYWELL FRICCION ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41332 , F 164, S 8, H B 49032, I/A 114 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-08
Empresa: HONEYWELL FRICCION ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41332 , F 162, S 8, H B 49032, I/A 112 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-08
Empresa: HONEYWELL FRICCION ESPAÑA SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41332 , F 162, S 8, H B 49032, I/A 112 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39477 , F 114, S 8, H B 237100, I/A 14 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39477 , F 114, S 8, H B 237100, I/A 14 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-150-08
Información de PONCE FERRERAS MARTA
Mostramos los datos de PONCE FERRERAS MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONCE FERRERAS MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos