PONCE ESPINOSA ANTONIO
Informe ejecutivo de PONCE ESPINOSA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PONCE ESPINOSA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STAR PRESS SA | Administrador Unico | 25/04/2016 | 10/11/2016 |
PENTADOS SA | Administrador Unico | 28/04/2016 | 23/09/2016 |
VINCULACIONES DE PONCE ESPINOSA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONCE ESPINOSA ANTONIO
Empresa: STAR PRESS SA
Administrador Unico
- Ponce Espinosa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12407 , F 186, S 8, H M 197308, I/A 12 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-219-28
Empresa: PENTADOS SA
Administrador Unico
- Ponce Espinosa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5554 , F 177, S 8, H M 90880, I/A 14 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-28
Empresa: PENTADOS SA
Administrador Unico
- Ponce Espinosa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5554 , F 177, S 8, H M 90880, I/A 13 (28/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-88-28
Empresa: STAR PRESS SA
Administrador Unico
- Ponce Espinosa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12407 , F 186, S 8, H M 197308, I/A 11 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
Información de PONCE ESPINOSA ANTONIO
Mostramos los datos de PONCE ESPINOSA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONCE ESPINOSA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos