PONCE DE LEON GONZALEZ CARLOS
Informe ejecutivo de PONCE DE LEON GONZALEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PONCE DE LEON GONZALEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EGEON TECHNOLOGY SL | Administrador Unico | 08/10/2015 |
VINCULACIONES DE PONCE DE LEON GONZALEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PONCE DE LEON GONZALEZ CARLOS
Empresa: EGEON TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Ponce De Leon Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33930 , F 48, S 8, H M 610609, I/A 1 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-28
Empresa: INTELLIGENT SOC SL
Administrador Unico
- Ponce De Leon Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29236 , F 188, S 8, H M 526382, I/A 2 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-28
Empresa: GOO FUTURE SL
Administrador Unico
- Ponce De Leon Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32711 , F 59, S 8, H M 588849, I/A 2 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-28
Empresa: GOO FUTURE SL
Administrador Unico
- Ponce De Leon Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32711 , F 57, S 8, H M 588849, I/A 1 (06/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-195-28
Empresa: INTELLIGENT SOC SL
Administrador Unico
- Ponce De Leon Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29236 , F 185, S 8, H M 526382, I/A 1 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Empresa: INTELLIGENT SOC SL
Socio Único
- Ponce De Leon Gonzalez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29236 , F 185, S 8, H M 526382, I/A 1 (28/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Información de PONCE DE LEON GONZALEZ CARLOS
Mostramos los datos de PONCE DE LEON GONZALEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PONCE DE LEON GONZALEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos