POMPOSO GAZTELU RAFAEL
Informe ejecutivo de POMPOSO GAZTELU RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POMPOSO GAZTELU RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTANDER AHORRO 38 FP | Miem.Com.Ctr | 21/12/2023 | |
GE POWER MANAGEMENT SL | Apoderado | 29/07/2022 | |
GE POWER MANAGEMENT SL | Apoderado | 01/03/2021 | |
SANTANDER AHORRO 38 FP | Miem.Com.Ctr | 26/06/2019 | |
GE DIGITAL ENERGY ESPAÑA SL | Apoderado | 06/08/2018 | |
GE DIGITAL ENERGY ESPAÑA SL | Apoderado | 18/07/2018 |
VINCULACIONES DE POMPOSO GAZTELU RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POMPOSO GAZTELU RAFAEL
Empresa: GE GRID SOLUTIONS SA
Consejero
- Pomposo Gaztelu Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29714 , F 73, S 8, H M 534312, I/A 80 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-28
Empresa: SANTANDER AHORRO 38 FP
Auditor Suplente
Miem.Com.Ctr
- Billalabeitia Careaga Jose Carlos
- Giron Medina Cristina
- Nieto Romero Andres
- Pomposo Gaztelu Rafael
- Segundo Piñeyro Fabiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29527 , F 157, S 8, H M 347255, I/A 43 (21/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-246-28
Empresa: GE GRID SOLUTIONS SA
Consejero
- Pomposo Gaztelu Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29714 , F 65, S 8, H M 534312, I/A 74 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-28
Empresa: GE POWER MANAGEMENT SL
Apoderado
- Amezua Erdoiza Fernando
- Iriarte Sancet Ana Isabel
- Pomposo Gaztelu Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5971 , F 175, S 8, H BI 59851, I/A 42 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-153-48
Empresa: GE POWER MANAGEMENT SL
Apoderado
- Amezua Erdoiza Fernando
- Iriarte Sancet Ana Isabel
- Pomposo Gaztelu Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 217, S 8, H BI 59851, I/A 37 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-48
Empresa: GE POWER MANAGEMENT SL
Apoderado
- Amezua Erdoiza Fernando
- Amezua Erdoiza Fernando
- Iriarte Sancet Ana Isabel
- Iriarte Sancet Ana Isabel
- Pomposo Gaztelu Rafael
- Pomposo Gaztelu Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5953 , F 217, S 8, H BI 59851, I/A 37 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-48
Empresa: SANTANDER AHORRO 38 FP
Miem.Com.Ctr
- Giron Medina Cristina
- Gonzalez Nuñez Alfredo
- Nieto Romero Andres
- Pomposo Gaztelu Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29527 , F 155, S 8, H M 347255, I/A 40 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-28
Empresa: GE POWER MANAGEMENT SL
Apoderado
- Amezua Erdoiza Fernando
- Iriarte Sancet Ana Isabel
- Pomposo Gaztelu Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5612 , F 44, S 8, H BI 4847, I/A 105 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-48
Empresa: GE DIGITAL ENERGY ESPAÑA SL
Apoderado
- Amezua Erdoiza Fernando
- Iriarte Sancet Ana Isabel
- Pomposo Gaztelu Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5558 , F 199, S 8, H BI 59851, I/A 26 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-48
Empresa: GE DIGITAL ENERGY ESPAÑA SL
Apoderado
- Amezua Erdoiza Fernando
- Iriarte Sancet Ana Isabel
- Lopez De Biñaspre Alberto
- Pomposo Gaztelu Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5524 , F 40, S 8, H BI 59851, I/A 25 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-143-48
VER MAS ACTOS
Información de POMPOSO GAZTELU RAFAEL
Mostramos los datos de POMPOSO GAZTELU RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POMPOSO GAZTELU RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos