POMBO PAN FERNANDO
Informe ejecutivo de POMBO PAN FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POMBO PAN FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FIO POMBARELA SL | Administrador Solidario | 17/06/2022 | |
FIO DE MARTIE SL | Administrador Solidario | 21/02/2018 | |
DALIFEL SL | Administrador Unico | 28/01/2016 |
VINCULACIONES DE POMBO PAN FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POMBO PAN FERNANDO
Empresa: FIO POMBARELA SL
Administrador Solidario
- Pombo Pan Fernando
- Varela Varela Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3787 , F 157, S 8, H C 62141, I/A 1 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-121-15
Empresa: FIO DE MARTIE SL
Administrador Solidario
- Pombo Pan Fernando
- Varela Varela Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3644 , F 145, S 8, H C 57034, I/A 1 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-15
Empresa: TECNICAS GANADERAS DE GALICIA SA
Consejero
- DALIFEL SL
- Pombo Pan Fernando
- Pombo Pan Maria Eloina
Presidente
- Pombo Pan Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3192 , F 123, S 8, H C 1771, I/A 11 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-15
Empresa: DALIFEL SL
Administrador Unico
- Pombo Pan Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2248 , F 59, S 8, H C 20458, I/A 11 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-15
Empresa: TECNICAS GANADERAS DE GALICIA SA
Consejero
- DALIFEL SL
- Pombo Aguirre Dalmiro
- Pombo Pan Fernando
- Pombo Pan Maria Eloina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3192 , F 122, S 8, H C 1771, I/A 10 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-15
Empresa: TECNICAS GANADERAS DE GALICIA SA
Consejero
- DALIFEL SL
- Pombo Aguirre Dalmiro
- Pombo Pan Fernando
- Pombo Pan Maria Eloina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3192 , F 122, S 8, H C 1771, I/A 9 (02/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-15
Información de POMBO PAN FERNANDO
Mostramos los datos de POMBO PAN FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POMBO PAN FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos