POMARES VILLAR MARIA AUXILIADORA
Informe ejecutivo de POMARES VILLAR MARIA AUXILIADORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POMARES VILLAR MARIA AUXILIADORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENTAL ROMARINO SL | Administrador Solidario | 17/07/2024 | |
MALACATI SL | Administrador Solidario | 01/06/2013 | |
MALACATI SL | Apoderado Mancomunado | 10/12/2012 | |
POMARES VILLAR SA | Administrador Solidario | 11/11/2010 | |
POMARES E HIJOS SL | Administrador Solidario | 05/11/2010 | |
SURPLANING SL | Secretario | 27/10/2010 | |
SURPLANING SL | Consejero Delegado | 27/10/2010 | |
SURPLANING SL | Consejero | 27/10/2010 | |
GRUPO MARBELLA SA | Administrador Solidario | 13/07/2010 | |
JUAN POMARES SL | Administrador Solidario | 13/07/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE POMARES VILLAR MARIA AUXILIADORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POMARES VILLAR MARIA AUXILIADORA
Empresa: RENTAL ROMARINO SL
Administrador Solidario
- Martin Gutierrez Maria Del Rocio
- Pomares Villar Jose Marino
- Pomares Villar Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA170367, I/A 2 (17/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-29
Empresa: GRUPO MARBELLA SA
Administrador Solidario
- Pomares Villar Maria Auxiliadora
- Villar Otal Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5254, L 4161, F 1, S 8, H MA 10802, I/A 13 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-29
Empresa: POMARES VILLAR SA
Administrador Solidario
- Pomares Villar Juan Antonio
- Pomares Villar Maria Auxiliadora
- Villar Otal Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4817, L 3725, F 61, S 8, H MA 9221, I/A 10 (29/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-29
Empresa: GRUPO MARBELLA SA
Administrador Solidario
- Pomares Villar Maria Auxiliadora
- Villar Otal Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5254, L 4161, F 1, S 8, H MA 10802, I/A 12 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-29
Empresa: POMARES VILLAR SA
Administrador Solidario
- Pomares Villar Juan Antonio
- Pomares Villar Maria Auxiliadora
- Villar Otal Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4817, L 3725, F 61, S 8, H MA 9221, I/A 9 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-29
Empresa: MALACATI SL
Administrador Solidario
- Pomares Villar Jose Marino
- Pomares Villar Juan Antonio
- Pomares Villar Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591, L 3499, F 206, S 8, H MA 99718, I/A 6 (01/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-29
Empresa: MALACATI SL
Apoderado Mancomunado
- Pomares Villar Maria Auxiliadora
- Pomares Villar Maria Dulce
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4591, L 3499, F 204, S 8, H MA 99718, I/A 4 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-29
Empresa: POMARES VILLAR SA
Administrador Solidario
- Pomares Villar Juan Antonio
- Pomares Villar Maria Auxiliadora
- Villar Otal Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1297, L 210, F 201, S 8, H MA 9221, I/A 8 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-29
Empresa: POMARES E HIJOS SL
Administrador Solidario
- Pomares Villar Maria Auxiliadora
- Villar Otal Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2028, L 941, F 69, S 8, H MA 7988, I/A 4 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-29
Empresa: SURPLANING SL
Consejero Delegado
- Pomares Villar Maria Auxiliadora
Consejero
- Navarrete Alguacil Manuel Fidel
- Pomares Villar Juan Antonio
- Pomares Villar Maria Auxiliadora
Presidente
Secretario
- Pomares Villar Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3176, L 2089, F 3, S 8, H MA 15160, I/A 9 (27/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-29
VER MAS ACTOS
Información de POMARES VILLAR MARIA AUXILIADORA
Mostramos los datos de POMARES VILLAR MARIA AUXILIADORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POMARES VILLAR MARIA AUXILIADORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos