POMARES RICO FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de POMARES RICO FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POMARES RICO FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ISABEL LAMAC SL | Socio Unico | 14/03/2022 | |
ISABEL LAMAC SL | Administrador Unico | 14/03/2022 | |
ISABEL LAMAC SL | Apoderado | 30/11/2017 |
VINCULACIONES DE POMARES RICO FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POMARES RICO FRANCISCO JOSE
Empresa: ISABEL LAMAC SL
Administrador Unico
- Pomares Rico Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 54, S 8, H A 28391, I/A 7 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-03
Empresa: ISABEL LAMAC SL
Socio Único
- Pomares Rico Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 54, S 8, H A 28391, I/A 7 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-03
Empresa: ISABEL LAMAC SL
Apoderado
- Pomares Rico Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 51, S 8, H A 28391, I/A 6 (30/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-233-03
Empresa: ISABEL LAMAC SL
Administrador Unico
- Pomares Rico Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 51, S 8, H A 28391, I/A 5 (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-148-03
Empresa: ISABEL LAMAC SL
Administrador Unico
- Pomares Rico Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 51, S 8, H A 28391, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-03
Información de POMARES RICO FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de POMARES RICO FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POMARES RICO FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos