POMARES MACIA VICENTE JOSE
Informe ejecutivo de POMARES MACIA VICENTE JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POMARES MACIA VICENTE JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA PERDIZ ELCHE SL | Socio Unico | 28/01/2014 | |
LA PERDIZ ELCHE SL | Administrador Unico | 28/01/2014 | |
VICENTE POMARES MACIA SL | Socio Unico | 04/07/2011 | |
VICENTE POMARES MACIA SL | Administrador Unico | 04/07/2011 |
VINCULACIONES DE POMARES MACIA VICENTE JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POMARES MACIA VICENTE JOSE
Empresa: 23 CANVA SL
Administrador Unico
- Pomares Macia Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 85, S 8, H A 116219, I/A 7 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-03
Empresa: LA PERDIZ ELCHE SL
Administrador Unico
- Pomares Macia Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3746 , F 108, S 8, H A 138344, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-03
Empresa: LA PERDIZ ELCHE SL
Socio Único
- Pomares Macia Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3746 , F 108, S 8, H A 138344, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-03
Empresa: VICENTE POMARES MACIA SL
Administrador Unico
- Pomares Macia Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3538 , F 74, S 8, H A 126168, I/A 1 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-03
Empresa: VICENTE POMARES MACIA SL
Socio Único
- Pomares Macia Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3538 , F 74, S 8, H A 126168, I/A 1 (04/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-134-03
Empresa: 23 CANVA SL
Administrador Unico
- Pomares Macia Vicente Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3361 , F 84, S 8, H A 116219, I/A 1 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-03
Información de POMARES MACIA VICENTE JOSE
Mostramos los datos de POMARES MACIA VICENTE JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POMARES MACIA VICENTE JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos