POMARES COSGAYA MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de POMARES COSGAYA MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POMARES COSGAYA MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERAL BACK OFFICE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/11/2018 | |
CENTRE EUROPEU D'EVOLUCIO ECONOMICA - CATALUNYA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/11/2018 | |
96 GALWAY SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/11/2017 |
VINCULACIONES DE POMARES COSGAYA MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POMARES COSGAYA MARIA ANGELES
Empresa: GENERAL BACK OFFICE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Dominguez Martinez Francisca
- Melgar Gonzalez Inmaculada
- Pomares Cosgaya Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46245 , F 127, S 8, H B 514110, I/A 4 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
Empresa: GENERAL BACK OFFICE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Davalillo Romagosa Patricia
- Dominguez Martinez Francisca
- Dominguez Martinez Francisca
- Pomares Cosgaya Maria Angeles
- Pomares Cosgaya Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46245 , F 127, S 8, H B 514110, I/A 4 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Dominguez Martinez Francisca
- Melgar Gonzalez Inmaculada
- Pomares Cosgaya Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46219 , F 151, S 8, H B 513287, I/A 5 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Davalillo Romagosa Patricia
- Dominguez Martinez Francisca
- Dominguez Martinez Francisca
- Pomares Cosgaya Maria Angeles
- Pomares Cosgaya Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46219 , F 151, S 8, H B 513287, I/A 5 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Dominguez Martinez Francisca
- Pomares Cosgaya Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46219 , F 150, S 8, H B 513287, I/A 3 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-08
Empresa: GENERAL BACK OFFICE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Dominguez Martinez Francisca
- Pomares Cosgaya Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46245 , F 127, S 8, H B 514110, I/A 3 (06/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Davalillo Romagosa Patricia
- Dominguez Martinez Francisca
- Pomares Cosgaya Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46219 , F 149, S 8, H B 513287, I/A 2 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-08
Empresa: GENERAL BACK OFFICE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Davalillo Romagosa Patricia
- Dominguez Martinez Francisca
- Pomares Cosgaya Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46245 , F 125, S 8, H B 514110, I/A 2 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-08
Empresa: 96 GALWAY SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Davalillo Romagosa Patricia
- Dominguez Martinez Francisca
- Pomares Cosgaya Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29065 , F 93, S 8, H B 148037, I/A 13 (10/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-08
Información de POMARES COSGAYA MARIA ANGELES
Mostramos los datos de POMARES COSGAYA MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POMARES COSGAYA MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos