POLVORINOS SAIZ MARIA DEL ROCIO
Informe ejecutivo de POLVORINOS SAIZ MARIA DEL ROCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POLVORINOS SAIZ MARIA DEL ROCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEYENDA D.F. SERVICIOS DE HOSTELERIA SL | Socio Unico | 04/09/2019 | |
LEYENDA D.F. SERVICIOS DE HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 04/09/2019 |
VINCULACIONES DE POLVORINOS SAIZ MARIA DEL ROCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POLVORINOS SAIZ MARIA DEL ROCIO
Administrador Unico
- Polvorinos Saiz Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 114, S 8, H S 29091, I/A 4 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-39
Administrador Mancomunado
- Barreiro Sobrao Maximiliano
- Polvorinos Saiz Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 114, S 8, H S 29091, I/A 4 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-39
Socio Único
- Polvorinos Saiz Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 114, S 8, H S 29091, I/A 4 (04/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-175-39
Administrador Mancomunado
- Barreiro Sobrao Maximiliano
- Polvorinos Saiz Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 112, S 8, H S 29091, I/A 3 (06/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-39
Administrador Mancomunado
- Barreiro Sobrao Maximiliano
- Gonzalez Fernandez Angel
- Polvorinos Saiz Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 112, S 8, H S 29091, I/A 2 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-202-39
Administrador Mancomunado
- Barreiro Sobrao Maximiliano
- Bustamante Galan Esther
- Gonzalez Fernandez Angel
- Polvorinos Saiz Maria Del Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082 , F 110, S 8, H S 29091, I/A 1 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-39
Información de POLVORINOS SAIZ MARIA DEL ROCIO
Mostramos los datos de POLVORINOS SAIZ MARIA DEL ROCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POLVORINOS SAIZ MARIA DEL ROCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos