POLTE LEONARD
Informe ejecutivo de POLTE LEONARD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POLTE LEONARD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EASYFITNESS BEACH SL | Administrador Solidario | 08/04/2009 |
VINCULACIONES DE POLTE LEONARD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POLTE LEONARD
Empresa: EASYFITNESS INCA SL
Administrador Solidario
- Polte Leonard
- Stephan Gerhard Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 45, S 8, H PM 65362, I/A 5 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-07
Empresa: EASYFITNESS INCA SL
Administrador Solidario
- Polte Leonard
- Stephan Gerhard Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 45, S 8, H PM 65362, I/A 4 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-07
Empresa: EASYFITNESS INCA SL
Administrador Mancomunado
- Polte Leonard
- Stephan Gerhard Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 45, S 8, H PM 65362, I/A 4 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-07
Empresa: EASYFITNESS INCA SL
Administrador Mancomunado
- Polte Leonard
- Stephan Gerhard Andreas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 45, S 8, H PM 65362, I/A 3 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-7-07
Empresa: EASYFITNESS INCA SL
Administrador Mancomunado
- Polte Leonard
- Rotger Maldonado Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 45, S 8, H PM 65362, I/A 3 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-7-07
Empresa: EASYFITNESS INCA SL
Administrador Mancomunado
- Polte Leonard
- Rotger Maldonado Ana Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 44, S 8, H PM 65362, I/A 2 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-07
Empresa: EASYFITNESS INCA SL
Administrador Solidario
- Polte Leonard
- Weiss Stephane Serge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 44, S 8, H PM 65362, I/A 2 (13/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-07
Empresa: EASYFITNESS INCA SL
Administrador Solidario
- Polte Leonard
- Weiss Stephane Serge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 43, S 8, H PM 65362, I/A 1 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-07
Empresa: EASYFITNESS BEACH SL
Administrador Solidario
- Polte Leonard
- Weiss Stephane Serge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2382 , F 70, S 8, H PM 63834, I/A 1 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-78-07
Información de POLTE LEONARD
Mostramos los datos de POLTE LEONARD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POLTE LEONARD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos