POLO TUDELA SANTIAGO
Informe ejecutivo de POLO TUDELA SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POLO TUDELA SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANTICIPA REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 14/05/2015 | 29/03/2022 |
ANTICIPA REAL ESTATE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/07/2015 | 29/03/2022 |
ANTICIPA REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 29/03/2022 | |
ANTICIPA REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 04/02/2019 | 29/03/2022 |
ANTICIPA REAL ESTATE SL | Apoderado Solidario | 02/08/2019 | 29/03/2022 |
VINCULACIONES DE POLO TUDELA SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POLO TUDELA SANTIAGO
Empresa: ANTICIPA REAL ESTATE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Polo Tudela Santiago
Apoderado Solidario
- Fernandez Ruiz Elisabeth
- Fernandez Ruiz Elisabeth
- Polo Tudela Santiago
- Polo Tudela Santiago
- Polo Tudela Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47964 , F 104, S 8, H B 454894, I/A 106 (29/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-08
Empresa: ANTICIPA REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
- Abella Corrales Nuria
- Acosta Ramirez Miguel Pedro
- BERNABEU & GRAU & ESCALZA ABOGADOS ASOCIADOS SCP
- Boillos Aguado Nuria
- Capdevila Royano Luis Pastor
- Carmona Parraga Isidoro
- Cartagena Vime Roger
- Castrillo Tapia Jose Luis
- Chiva Ibañez Sandra
- Clemente Osuna Jessica
- Cobas Camarero Margarita
- Cuadra Lopez Rafael
- DIAGONAL COMPANY SERVICES & SOLUTIONS SL
- Eslava Pazos Oscar
- Espinola Garcia Jaime
- Fernandez Ruiz Elisabeth
- Garcia Fernandez Cristina
- Garcia Moliz Juan Javier
- GESTIMED LEVANTE SL
- GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
- Hernandez Alos Amparo
- INDRA BPO SL
- Lopez Benavides Alexia
- Lopez Gallego Antonio
- Martin Fernandez Agueda
- MONER CONSULTING SLP
- Morales Palop Alejandro
- Moreno Pascual Maria Begoña
- Perez Farga Berta
- Polo Tudela Santiago
- Puente Vazquez Yolene
- Roig Ribera David
- Tamargo Zaforas Monica
- Vidal Aguayo Montse
- Zamorano Rubio Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46842 , F 34, S 8, H B 454894, I/A 66 (02/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-08
Empresa: ANTICIPA REAL ESTATE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46380 , F 172, S 8, H B 454894, I/A 56 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-08
Empresa: ANTICIPA REAL ESTATE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alcalde De La Hoz Ruben
- Balcells Margarit Antoni
- Benito Rincon Rebeca
- Boillos Aguado Nuria
- Boldu Selles Xavier
- Calvo Gimenez Cesar
- Capdevila Royano Luis Pastor
- Carbonell Maojo Ricard
- Carmona Parraga Isidoro
- Cartagena Vime Roger
- Chiva Ibañez Sandra
- Cobas Camarero Margarita
- Corretjer Caldere Xavier
- Cuixart Pujol Joan
- De La Torre Lorenzo Noelia
- Fayos Ramirez Andres
- Fortuny Guasch Joan
- Franch Vilella Joan
- Fuste Roca Josep
- Garcia Melchor Maria
- Gascon Martin Patrocinio
- GESLICO-GESTION DE COBROS SA
- GESTIMED LEVANTE SL
- Gimeno Coma Xavier
- Gomez Cambronero De La Maza Rafael
- Gomez Feced Tomas Angel
- Gomez Santos Ana Belen
- GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
- Heredia Girones Ricard
- Hernandez Alos Amparo
- INDRA BPO SL
- Laffitte Orti Alfredo
- Lezcano Hidalgo Iosu Aingeru
- Llana Esteban Vanessa
- Lopez Gallego Antonio
- Lopez Silvente Francisco Jose
- Lopez Ventaja Veronica
- Lorenzo Garcia Ines
- Marcos Corral Leoncio
- Martin Bofill Javier
- Martin Fernandez Agueda
- Martinez Martinez Francesc
- Martinez Muñiz Javier
- Mateu Otin David
- Mendiluce Fradera Eduard
- Mendoza Olalla Mariano Miguel
- Miranda Marinha Lucas Angela Sofia
- Monge Riart Alejandro
- Morales Palop Alejandro
- Moreno Pascual Maria Begoña
- Muñoz Perez Lara
- Pan Plazas Xavier
- Paredes Bellostas Jordi
- Pastor Hernandez Alejandro
- Perez Farga Berta
- Polo Tudela Santiago
- Rodriguez Ruedas Agustina
- Rodriguez Vega Monica
- Sanchez Dominguez Alfredo
- Simo Planells Manuel
- Soria Ruiz Angels
- Taravillo Sanchez Maria Jose
- Villodres Nebot David
- Vioque Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44730 , F 109, S 8, H B 454894, I/A 13 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-08
Empresa: ANTICIPA REAL ESTATE SL
Apoderado Solidario
- Alcalde De La Hoz Ruben
- Angela Sofia Miranda Marinha Lucas
- Balcells Margarit Antonio
- Benito Rincon Rebeca
- Boillos Aguado Nuria
- Boldu Selles Xavier
- Calvo Gimenez Cesar
- Capdevila Royano Luis Pastor
- Carbonell Maojo Ricard
- Carmona Parraga Isidoro
- Cartagena Vime Roger
- Chiva Ibañez Sandra
- Cobas Camarero Margarita
- Corretjer Caldere Xavier
- Cuixart Pujol Joan
- Fayos Ramirez Andres
- Fortuny Guasch Joan
- Franch Vilella Joan
- Fuste Roca Josep
- Garcia Melchor Maria
- Gascon Martin Patrocinio
- GESLICO-GESTION DE COBROS SA
- GESTIMED LEVANTE SL
- Gimeno Coma Xavier
- Gomez Cambronero De La Maza Rafael
- Gomez Feced Tomas Angel
- Gomez Santos Ana Belen
- GRUPO BC DE ASESORIA HIPOTECARIA SL
- Heredia Girones Ricard
- Hernandez Alos Amparo
- INDRA BPO SL
- Laffitte Orti Alfredo
- Lezcano Hidalgo Iosu Aingeru
- Llana Esteban Vanessa
- Lopez Gallego Antonio
- Lopez Silvente Francisco Jose
- Lopez Ventaja Veronica
- Lorenzo Garcia Ines
- Marcos Corral Leoncio
- Martin Bofill Javier
- Martin Fernandez Agueda
- Martinez Martinez Francesc
- Martinez Muñiz Javier
- Mendiluce Fradera Eduard
- Mendoza Olalla Mariano Miguel
- Monge Riart Alejandro
- Morales Palop Alejandro
- Moreno Pascual Maria Begoña
- Muñoz Perez Lara
- Pan Plazas Xavier
- Paredes Bellotas Jordi
- Pastor Hernandez Alejandro
- Perez Farga Berta
- Polo Tudela Santiago
- Rodriguez Ruedas Agustina
- Rodriguez Vega Monica
- Sanchez Dominguez Alfredo
- Simo Planells Manuel
- Soria Ruiz Angels
- Taravillo Sanchez Maria Jose
- Villodres Nebot David
- Vioque Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44730 , F 106, S 8, H B 454894, I/A 12 (14/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-08
Información de POLO TUDELA SANTIAGO
Mostramos los datos de POLO TUDELA SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POLO TUDELA SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos