POLO NUEVO OSCAR
Informe ejecutivo de POLO NUEVO OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POLO NUEVO OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEMIMO NATURA SL | Apoderado | 20/01/2011 | |
PANTORRES SA | Consejero Delegado Solidario | 10/06/2010 | |
PANTORRES SA | Consejero | 10/06/2010 |
VINCULACIONES DE POLO NUEVO OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POLO NUEVO OSCAR
Empresa: PANTORRES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6886 , F 193, S 8, H M 112097, I/A 9 (09/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-136-28
Empresa: PANTORRES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6886 , F 193, S 8, H M 112097, I/A 8 (02/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-128-28
Empresa: TEMIMO NATURA SL
Apoderado
- Polo Nuevo Oscar
- Polo Plaza Angel Luis
- Polo Polo Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28429 , F 185, S 8, H M 511898, I/A 2 (20/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-28
Empresa: PANTORRES SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6886 , F 192, S 8, H M 112097, I/A 7 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-28
Información de POLO NUEVO OSCAR
Mostramos los datos de POLO NUEVO OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POLO NUEVO OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos