POLO MORALES MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de POLO MORALES MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POLO MORALES MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTO-TEILE CENTER SL | Liquidador | 30/07/2018 | |
AUTO-TEILE CENTER SL | Socio Unico | 02/03/2015 |
VINCULACIONES DE POLO MORALES MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POLO MORALES MARIA DEL PILAR
Empresa: AUTO-TEILE CENTER SL
Liquidador
- Polo Morales Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 86, S 8, H CA 47588, I/A 2 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-11
Empresa: AUTO-TEILE CENTER SL
Administrador Unico
- Polo Morales Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 86, S 8, H CA 47588, I/A 2 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-11
Empresa: LUBRIMACHINE SL
Administrador Unico
- Polo Morales Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 49, S 8, H CA 45855, I/A 3 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-151-11
Empresa: AUTO-TEILE CENTER SL
Administrador Unico
- Polo Morales Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 85, S 8, H CA 47588, I/A 1 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-11
Empresa: AUTO-TEILE CENTER SL
Socio Único
- Polo Morales Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2147 , F 85, S 8, H CA 47588, I/A 1 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-11
Empresa: LUBRIMACHINE SL
Administrador Unico
- Polo Morales Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 48, S 8, H CA 45855, I/A 1 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-11
Información de POLO MORALES MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de POLO MORALES MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POLO MORALES MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos