POLO GONZALEZ JESUS
Informe ejecutivo de POLO GONZALEZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE POLO GONZALEZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROVIVAD SA | Administrador Solidario | 16/03/2010 | |
FUENTE HONDA SA | Consejero | 05/03/2009 |
VINCULACIONES DE POLO GONZALEZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POLO GONZALEZ JESUS
Empresa: APARCAMIENTOS GETAFE SUR SL
Liquidador
- Polo Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9867 , F 41, S 8, H M 158217, I/A 5 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-28
Empresa: APARCAMIENTOS GETAFE SUR SL
Administrador Unico
- Polo Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9867 , F 41, S 8, H M 158217, I/A 5 (23/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-42-28
Empresa: LOGMA 4 PROMOTORES SA
Administrador Mancomunado
- Alonso Guerrero Francisco
- Fernandez Osado Tomas
- Lopez Olmedilla Esther
- Mingo Alvarez Antonio
- Polo Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15619 , F 208, S 8, H M 263026, I/A 7 (15/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-57-28
Empresa: LOGMA 4 PROMOTORES SA
Administrador Mancomunado
- Alonso Guerrero Francisco
- Fernandez Osado Tomas
- Lopez Olmedilla Esther
- Mingo Alvarez Antonio
- Polo Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15619 , F 208, S 8, H M 263026, I/A 6 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-28
Empresa: LOGMA 4 PROMOTORES SA
Administrador Mancomunado
- Alonso Guerrero Francisco
- Fernandez Osado Tomas
- Lopez Olmedilla Juan Pedro
- Mingo Perez Antonio
- Polo Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15619 , F 208, S 8, H M 263026, I/A 6 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-28
Empresa: PROVIVAD SA
Administrador Solidario
- Aguilar Sanjuan Juan Antonio
- Polo Gonzalez Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12133 , F 147, S 8, H M 44997, I/A 13 (16/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-59-28
Empresa: FUENTE HONDA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aguilar Sanjuan Juan Antonio
- Montero Moral Abelardo
- Montero Moral Francisco
- Polo Gonzalez Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4936 , F 36, S 8, H M 80735, I/A 10 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-53-28
Información de POLO GONZALEZ JESUS
Mostramos los datos de POLO GONZALEZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POLO GONZALEZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos