POLO FERRERO LEONARDO
Informe ejecutivo de POLO FERRERO LEONARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE POLO FERRERO LEONARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INLEX GLOBAL SERVICES SL | Administrador Unico | 09/09/2019 |
VINCULACIONES DE POLO FERRERO LEONARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POLO FERRERO LEONARDO
Empresa: IBERICA DE MANTENIMIENTO SA
Apoderado
- Polo Ferrero Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4393 , F 220, S 8, H Z 2940, I/A 60 (29/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-127-50
Empresa: IBERICA DE MANTENIMIENTO SA
Apoderado
- Polo Ferrero Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4393 , F 218, S 8, H Z 2940, I/A 57 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-50
Empresa: INLEX GLOBAL SERVICES SL
Administrador Unico
- Polo Ferrero Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39606 , F 90, S 8, H M 702974, I/A 1 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-28
Empresa: IBERICA DE MANTENIMIENTO SA
Apoderado Solidario
- Polo Ferrero Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 69, S 8, H Z 2940, I/A 54 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-50
Empresa: IBERICA DE MANTENIMIENTO SA
Apoderado Solidario
- Polo Ferrero Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 68, S 8, H Z 2940, I/A 51 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-50
Administrador Unico
- Polo Ferrero Leonardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21765 , F 5, S 8, H M 151757, I/A 14 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-28
Información de POLO FERRERO LEONARDO
Mostramos los datos de POLO FERRERO LEONARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POLO FERRERO LEONARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos