POLO CARREÑO MONICA LUCIA
Informe ejecutivo de POLO CARREÑO MONICA LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POLO CARREÑO MONICA LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
C POLO ASESORES SL | Administrador Solidario | 04/03/2024 | |
FORSITIA INMUEBLES SL | Administrador Solidario | 01/03/2024 | |
FORSITIA INMUEBLES SL | Apoderado | 16/10/2013 | |
CARLOS POLO Y ASOCIADOS I SLP | Apoderado | 16/10/2013 | |
C POLO ASESORES SL | Apoderado | 15/10/2013 |
VINCULACIONES DE POLO CARREÑO MONICA LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POLO CARREÑO MONICA LUCIA
Empresa: C POLO ASESORES SL
Administrador Solidario
- Polo Carreño Monica Lucia
- Polo Flores Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14145 , F 50, S 8, H M 232553, I/A 7 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: FORSITIA INMUEBLES SL
Administrador Solidario
- Polo Carreño Monica Lucia
- Polo Flores Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24316 , F 36, S 8, H M 73136, I/A 14 (01/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-49-28
Empresa: CARLOS POLO Y ASOCIADOS I SLP
Apoderado
- Polo Carreño Monica Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19132 , F 108, S 8, H M 334788, I/A 4 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Empresa: FORSITIA INMUEBLES SL
Apoderado
- Polo Carreño Monica Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24316 , F 34, S 8, H M 73136, I/A 10 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Empresa: C POLO ASESORES SL
Apoderado
- Polo Carreño Monica Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14145 , F 49, S 8, H M 232553, I/A 4 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-28
Información de POLO CARREÑO MONICA LUCIA
Mostramos los datos de POLO CARREÑO MONICA LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POLO CARREÑO MONICA LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos