POLO BRAZO MARIA AUXILIADORA
Informe ejecutivo de POLO BRAZO MARIA AUXILIADORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POLO BRAZO MARIA AUXILIADORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MSA ENERGIA VERDE 2021 SL | Administrador Unico | 20/05/2022 | |
MSA FIBRA SL | Administrador Unico | 20/05/2022 | |
GREEN POWER LIFT SL | Administrador Unico | 22/03/2022 | |
OLIVER TRAVELS SL | Consejero | 09/11/2021 | |
OLIVER TRAVELS SL | Consejero Delegado | 09/11/2021 | |
MONTAJES SOLARES EN ALTURA SL | Administrador Unico | 22/01/2021 | |
COLECTIVO DE CONSULTORES DE SEVILLA EN RED SL | Administrador Unico | 29/11/2018 | |
MIRADA GLOBAL 2021 SL | Administrador Unico | 22/12/2016 |
VINCULACIONES DE POLO BRAZO MARIA AUXILIADORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POLO BRAZO MARIA AUXILIADORA
Empresa: APEL SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Polo Brazo Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7188 , F 170, S 8, H SE133840, I/A 2 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-224-41
Empresa: MSA FIBRA SL
Administrador Unico
- Polo Brazo Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7228 , F 118, S 8, H SE134878, I/A 1 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-41
Empresa: MSA ENERGIA VERDE 2021 SL
Administrador Unico
- Polo Brazo Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7228 , F 102, S 8, H SE134874, I/A 1 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-41
Empresa: GREEN POWER LIFT SL
Administrador Unico
- Polo Brazo Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7197 , F 165, S 8, H SE134049, I/A 1 (22/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-61-41
Empresa: APEL SERVICIOS INTEGRALES SL
Administrador Unico
- Polo Brazo Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7188 , F 170, S 8, H SE133840, I/A 1 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-41
Empresa: OLIVER TRAVELS SL
Consejero Delegado
- Polo Brazo Maria Auxiliadora
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6488 , F 71, S 8, H SE116285, I/A 3 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-41
Empresa: MONTAJES SOLARES EN ALTURA SL
Administrador Unico
- Polo Brazo Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6979 , F 30, S 8, H SE128478, I/A 1 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-41
Administrador Unico
- Polo Brazo Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6636 , F 100, S 8, H SE119821, I/A 1 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-234-41
Empresa: MIRADA GLOBAL 2021 SL
Administrador Unico
- Polo Brazo Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6298 , F 73, S 8, H SE112048, I/A 1 (22/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-41
Información de POLO BRAZO MARIA AUXILIADORA
Mostramos los datos de POLO BRAZO MARIA AUXILIADORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POLO BRAZO MARIA AUXILIADORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos