POLLICE ROBERTO
Informe ejecutivo de POLLICE ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POLLICE ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERPOL RESTAURACION SL | Socio Unico | 11/01/2019 | |
SERPOL RESTAURACION SL | Administrador Unico | 11/01/2019 |
VINCULACIONES DE POLLICE ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POLLICE ROBERTO
Empresa: SERPOL RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Pollice Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4085 , F 175, S 8, H A 157929, I/A 2 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-03
Empresa: SERPOL RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Miceli Serge
- Pollice Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4085 , F 175, S 8, H A 157929, I/A 2 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-03
Empresa: SERPOL RESTAURACION SL
Socio Único
- Pollice Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4085 , F 175, S 8, H A 157929, I/A 2 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-03
Empresa: SERPOL RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Miceli Serge
- Pollice Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4085 , F 174, S 8, H A 157929, I/A 1 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-03
Información de POLLICE ROBERTO
Mostramos los datos de POLLICE ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POLLICE ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos