POLLET DOMINIQUE LUC MARC
Informe ejecutivo de POLLET DOMINIQUE LUC MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE POLLET DOMINIQUE LUC MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOLAVADO ELEFANTE AZUL SL | Administrador Solidario | 30/01/2013 | |
DOMOS EXCLUSIVE SL | Administrador Solidario | 01/02/2011 | 04/10/2011 |
OPERA DOSITRES SL | Administrador Unico | 07/01/2011 |
VINCULACIONES DE POLLET DOMINIQUE LUC MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POLLET DOMINIQUE LUC MARC
Empresa: AUTOLAVADO ELEFANTE AZUL SL
Administrador Solidario
- Dequecker Celine Henriette Dephine
- Pollet Dominique Luc Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2630, L 1543, F 199, S 8, H MA 44517, I/A 3 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-27-29
Empresa: DOMOS EXCLUSIVE SL
Administrador Solidario
- Coribelli Nicolino
- Pollet Dominique Luc Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4763, L 3671, F 86, S 8, H MA105328, I/A 3 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-29
Empresa: DOMOS EXCLUSIVE SL
Administrador Solidario
- Pollet Dominique Luc Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4763, L 3671, F 86, S 8, H MA105328, I/A 2 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-32-29
Empresa: OPERA DOSITRES SL
Administrador Unico
- Pollet Dominique Luc Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4741, L 3649, F 64, S 8, H MA104613, I/A 3 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-15-29
Información de POLLET DOMINIQUE LUC MARC
Mostramos los datos de POLLET DOMINIQUE LUC MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POLLET DOMINIQUE LUC MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos