POLITI GEORGIY
Informe ejecutivo de POLITI GEORGIY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POLITI GEORGIY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GIA ABRIGOS SL | Administrador Solidario | 03/11/2023 | |
MADERAS SONANT SL | Administrador Unico | 21/07/2022 | |
MADERAS SONANT SL | Socio Unico | 13/08/2015 |
VINCULACIONES DE POLITI GEORGIY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POLITI GEORGIY
Empresa: GIA ABRIGOS SL
Administrador Solidario
- Politi Georgiy
- Zhayvoronok Sofilkanich Iryna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3882 , F 128, S 8, H TF 70667, I/A 2 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-38
Empresa: MADERAS SONANT SL
Administrador Unico
- Politi Georgiy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 157, S 8, H TF 55803, I/A 3 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-38
Empresa: MADERAS SONANT SL
Administrador Unico
- Politi Georgiy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 156, S 8, H TF 55803, I/A 2 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-57-38
Empresa: MADERAS SONANT SL
Administrador Unico
- Politi Georgiy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 155, S 8, H TF 55803, I/A 1 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-38
Empresa: MADERAS SONANT SL
Socio Único
- Politi Georgiy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 155, S 8, H TF 55803, I/A 1 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-159-38
Información de POLITI GEORGIY
Mostramos los datos de POLITI GEORGIY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POLITI GEORGIY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos