POLANCO SOLARIS ANGEL DE JESUS
Informe ejecutivo de POLANCO SOLARIS ANGEL DE JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE POLANCO SOLARIS ANGEL DE JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCION Y REPARACIONES SOLARIS SL | Socio Unico | 20/06/2024 | |
CONSTRUCCION Y REPARACIONES SOLARIS SL | Administrador Unico | 20/06/2024 | |
TAPAS Y PRIMOS SL | Socio Unico | 16/08/2023 | |
TAPAS Y PRIMOS SL | Administrador Unico | 16/08/2023 | |
ALVECON MOBILIDAD SL | Socio Unico | 16/06/2023 | |
ALVECON MOBILIDAD SL | Administrador Unico | 16/06/2023 | |
FURGOX MARIO SL | Administrador Unico | 23/05/2023 | |
FURGOX MARIO SL | Socio Unico | 23/05/2023 |
VINCULACIONES DE POLANCO SOLARIS ANGEL DE JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POLANCO SOLARIS ANGEL DE JESUS
Administrador Unico
- Polanco Solaris Angel De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825709, I/A 1 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Socio Único
- Polanco Solaris Angel De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 825709, I/A 1 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-28
Empresa: TAPAS Y PRIMOS SL
Administrador Unico
- Polanco Solaris Angel De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1241 , F 189, S 8, H S 34949, I/A 6 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-39
Empresa: TAPAS Y PRIMOS SL
Socio Único
- Polanco Solaris Angel De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1241 , F 189, S 8, H S 34949, I/A 6 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-39
Empresa: ALVECON MOBILIDAD SL
Administrador Unico
- Polanco Solaris Angel De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 201, S 8, H S 32121, I/A 5 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-39
Empresa: ALVECON MOBILIDAD SL
Socio Único
- Polanco Solaris Angel De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1166 , F 201, S 8, H S 32121, I/A 5 (16/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-39
Empresa: FURGOX MARIO SL
Administrador Unico
- Polanco Solaris Angel De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 67, S 8, H S 34757, I/A 2 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-39
Empresa: FURGOX MARIO SL
Nuevo Socio Único
- Polanco Solaris Angel De Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1236 , F 67, S 8, H S 34757, I/A 2 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-102-39
Información de POLANCO SOLARIS ANGEL DE JESUS
Mostramos los datos de POLANCO SOLARIS ANGEL DE JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POLANCO SOLARIS ANGEL DE JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos