POLANCO MUÑOZ MARIA ANGELES
Informe ejecutivo de POLANCO MUÑOZ MARIA ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE POLANCO MUÑOZ MARIA ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEMENTERIO MANCOMUNADO BAHIA DE CADIZ SA | Consejero | 05/11/2009 | 20/02/2014 |
EMSISA EMPRESA MUNICIPAL SA | Vicepresidente | 13/03/2009 | 04/10/2011 |
EMSISA EMPRESA MUNICIPAL SA | Consejero | 05/02/2009 | 04/10/2011 |
VINCULACIONES DE POLANCO MUÑOZ MARIA ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POLANCO MUÑOZ MARIA ANGELES
Consejero
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1821 , F 160, S 8, H CA 687, I/A 18 (20/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-42-11
Empresa: EMSISA EMPRESA MUNICIPAL SA
Consejero
Presidente
Vicepresidente
- Polanco Muñoz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1994 , F 118, S 8, H CA 5511, I/A 37 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-198-11
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1821 , F 159, S 8, H CA 687, I/A 17 (05/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-11
Empresa: EMSISA EMPRESA MUNICIPAL SA
Vicepresidente
- Polanco Muñoz Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 224, S 8, H CA 5511, I/A 33 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-11
Empresa: EMSISA EMPRESA MUNICIPAL SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 224, S 8, H CA 5511, I/A 31 (05/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-31-11
Información de POLANCO MUÑOZ MARIA ANGELES
Mostramos los datos de POLANCO MUÑOZ MARIA ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POLANCO MUÑOZ MARIA ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos