POL ARIAS ANTONIO
Informe ejecutivo de POL ARIAS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POL ARIAS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA DE PONFERRADA SA | Apoderado | 19/10/2018 | |
RESONANCIA PONFERRADA SA | Consejero Delegado Solidario | 17/08/2018 | |
RESONANCIA PONFERRADA SA | Consejero | 17/08/2018 | |
SCANNER PONFERRADA SA | Presidente | 27/04/2010 | |
SCANNER PONFERRADA SA | Consejero | 27/04/2010 |
VINCULACIONES DE POL ARIAS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POL ARIAS ANTONIO
Empresa: CLINICA DE PONFERRADA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Mora Diaz Ignacio
- Pol Arias Antonio
Consejero
- Escuredo Ferreiro Juan-jose
- Mora Diaz Ignacio
- Pol Arias Antonio
Presidente
- Pol Arias Antonio
Secretario No Consejero
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 146, S 8, H LE 4472, I/A 35 (01/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-24
Empresa: CLINICA DE PONFERRADA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alvarez Gutierrez Jose
- Pol Arias Antonio
- Velasco Dujo David
Consejero
Presidente
- Pol Arias Antonio
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 42, S 8, H LE 4472, I/A 27 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-24
Empresa: CLINICA DE PONFERRADA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alvarez Gutierrez Jose
- Pol Arias Antonio
- Velasco Dujo David
Consejero
Presidente
- Pol Arias Antonio
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 42, S 8, H LE 4472, I/A 27 (14/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-24
Empresa: CLINICA DE PONFERRADA SA
Apoderado
- Pol Arias Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 41, S 8, H LE 4472, I/A 25 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-24
Empresa: RESONANCIA PONFERRADA SA
Consejero Delegado Solidario
- Orduña Yañez Blanca Maria
- Pol Arias Antonio
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 839 , F 64, S 8, H LE 9293, I/A 9 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-24
Empresa: RESONANCIA PONFERRADA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bacariza Rastrollo Luis
- Orduña Yañez Manuel
- Pol Arias Antonio
Presidente
- Pol Arias Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 839 , F 64, S 8, H LE 9293, I/A 9 (17/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-162-24
Empresa: CLINICA DE PONFERRADA SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Alvarez Gutierrez Jose
- Payo Perez Felix Isaac
- Pol Arias Antonio
Consejero
Presidente
- Pol Arias Antonio
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 31, S 8, H LE 4472, I/A 21 (01/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-170-24
Empresa: CLINICA DE PONFERRADA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Pol Arias Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 929 , F 28, S 8, H LE 4472, I/A 16 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-24
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Pol Arias Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763 , F 168, S 8, H LE 7224, I/A 10 (28/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-24
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Pol Arias Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 763 , F 167, S 8, H LE 7224, I/A 9 (17/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-24
VER MAS ACTOS
Información de POL ARIAS ANTONIO
Mostramos los datos de POL ARIAS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POL ARIAS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos