POINCOT LEOPARDI MARIA ALEJANDRA
Informe ejecutivo de POINCOT LEOPARDI MARIA ALEJANDRA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE POINCOT LEOPARDI MARIA ALEJANDRA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTRUMENTOS EMPRESARIALES SPEED SL | Apoderado | 06/02/2013 | |
EXOTICACCESORIOS Y COMPLEMENTOS SL | Administrador Unico | 11/05/2010 |
VINCULACIONES DE POINCOT LEOPARDI MARIA ALEJANDRA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POINCOT LEOPARDI MARIA ALEJANDRA
Empresa: MIDAS SEAFOOD SL
Liquidador
- Poincot Leopardi Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5286, L 4193, F 99, S 8, H MA123536, I/A 2 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-29
Empresa: MIDAS SEAFOOD SL
Administrador Mancomunado
- Giannoni Gabrielle Catherine
- Poincot Leopardi Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5286, L 4193, F 99, S 8, H MA123536, I/A 2 (28/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-215-29
Empresa: MIDAS SEAFOOD SL
Administrador Mancomunado
- Giannoni Gabrielle Catherine
- Poincot Leopardi Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5286, L 4193, F 99, S 8, H MA123536, I/A 1 (06/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-113-29
Empresa: INSTRUMENTOS EMPRESARIALES SPEED SL
Apoderado
- Poincot Leopardi Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4557, L 3466, F 16, S 8, H MA 98652, I/A 4 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-31-29
Empresa: EXOTICACCESORIOS Y COMPLEMENTOS SL
Administrador Unico
- Poincot Leopardi Maria Alejandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4763, L 3671, F 152, S 8, H MA105339, I/A 1 (11/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-97-29
Información de POINCOT LEOPARDI MARIA ALEJANDRA
Mostramos los datos de POINCOT LEOPARDI MARIA ALEJANDRA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POINCOT LEOPARDI MARIA ALEJANDRA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos