POCURULL GES JOSEP
Informe ejecutivo de POCURULL GES JOSEP
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE POCURULL GES JOSEP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRICITAT TELDAIR LLAVORSI SL | Administrador Solidario | 07/03/2012 | 08/03/2024 |
ELECTRICITAT TELDAIR LLAVORSI SL | Administrador Unico | 23/09/2011 | 07/03/2012 |
TELECOMUNICACIO ELECTRICITAT DEPURACIO I AIRE ACONDICIONAT SA | Secretario | 27/11/2009 | 07/09/2011 |
TELECOMUNICACIO ELECTRICITAT DEPURACIO I AIRE ACONDICIONAT SA | Consejero Delegado Mancomunado | 27/11/2009 | 07/09/2011 |
TELECOMUNICACIO ELECTRICITAT DEPURACIO I AIRE ACONDICIONAT SA | Consejero | 27/11/2009 | 07/09/2011 |
MOLLERCLIM SL | Administrador Unico | 07/09/2011 | |
PROMOMPS 2006 SL | Administrador Unico | 07/09/2011 | |
TELECOMUNICACIO ELECTRICITAT DEPURACIO I AIRE ACONDICIONAT SA | Administrador Solidario | 27/11/2009 |
VINCULACIONES DE POCURULL GES JOSEP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POCURULL GES JOSEP
Empresa: ELECTRICITAT TELDAIR LLAVORSI SL
Administrador Solidario
- Griño Ges Jaume
- Pocurull Ges Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 55, S 8, H L 25563, I/A 3 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-25
Empresa: ELECTRICITAT TELDAIR LLAVORSI SL
Administrador Solidario
- Griño Ges Jaume
- Pocurull Ges Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 53, S 8, H L 25563, I/A 2 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-25
Empresa: ELECTRICITAT TELDAIR LLAVORSI SL
Administrador Unico
- Pocurull Ges Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 53, S 8, H L 25563, I/A 2 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-25
Empresa: ELECTRICITAT TELDAIR LLAVORSI SL
Administrador Unico
- Pocurull Ges Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1285 , F 45, S 8, H L 25563, I/A 1 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-188-25
Empresa: PROMOMPS 2006 SL
Administrador Unico
- Pocurull Ges Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015 , F 4, S 8, H L 19925, I/A 2 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-25
Empresa: MOLLERCLIM SL
Administrador Unico
- Pocurull Ges Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 151 , F 36, S 8, H L 2783, I/A 6 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-178-25
Consejero Delegado Mancomunado
- Mir Ayguade Amadeu
- Pocurull Ges Josep
- Segarra Sans Luis
Consejero
- Mir Ayguade Amadeu
- Pocurull Ges Josep
- Segarra Sans Luis
Presidente
Secretario
- Pocurull Ges Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 16, S 8, H L 3701, I/A 9 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-177-25
Consejero Delegado Mancomunado
- Mir Ayguade Amadeu
- Pocurull Ges Josep
- Segarra Sans Luis
Consejero
- Mir Ayguade Amadeu
- Pocurull Ges Josep
- Segarra Sans Luis
Presidente
Secretario
- Pocurull Ges Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 16, S 8, H L 3701, I/A 8 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-25
Administrador Solidario
- Mir Aiguade Amadeo
- Pocurull Ges Josep
- Segarra Sans Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 205 , F 16, S 8, H L 3701, I/A 8 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-234-25
Información de POCURULL GES JOSEP
Mostramos los datos de POCURULL GES JOSEP que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POCURULL GES JOSEP, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos