POBLACION PEREZ CARLOS
Informe ejecutivo de POBLACION PEREZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE POBLACION PEREZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BILBAO RESTAURACION SL | Administrador Unico | 10/04/2014 | 31/10/2018 |
COMERCIAL ULZAMA SL | Apoderado | 03/06/2015 | 12/07/2016 |
COMERCIAL ULZAMA SL | Administrador Unico | 03/06/2015 | |
DISTRIBUCIONES CAYMF SL | Liquidador | 17/05/2012 | 17/05/2012 |
DISTRIBUCIONES CAYMF SL | Administrador Unico | 17/05/2012 |
VINCULACIONES DE POBLACION PEREZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE POBLACION PEREZ CARLOS
Empresa: BILBAO RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Poblacion Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5412 , F 61, S 8, H BI 63123, I/A 4 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-48
Empresa: COMERCIAL ULZAMA SL
Apoderado
- Poblacion Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 199, S 8, H BI 16113, I/A 11 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-48
Empresa: COMERCIAL ULZAMA SL
Apoderado
- Poblacion Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 198, S 8, H BI 16113, I/A 10 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-48
Empresa: COMERCIAL ULZAMA SL
Administrador Unico
- Poblacion Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2055 , F 100, S 8, H BI 16113, I/A 9 (03/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-48
Empresa: BILBAO RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Poblacion Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5412 , F 61, S 8, H BI 63123, I/A 3 (10/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-48
Empresa: DISTRIBUCIONES CAYMF SL
Liquidador
- Poblacion Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3898 , F 52, S 8, H BI 27843,BI , I/ 2 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-48
Empresa: DISTRIBUCIONES CAYMF SL
Administrador Unico
- Poblacion Perez Carlos
Liquidador
- Poblacion Perez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3898 , F 52, S 8, H BI 27843,BI , I/ 2 (17/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-48
Información de POBLACION PEREZ CARLOS
Mostramos los datos de POBLACION PEREZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de POBLACION PEREZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos