PLOMITZER MARC DOMINIC
Informe ejecutivo de PLOMITZER MARC DOMINIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PLOMITZER MARC DOMINIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RGA SEGUROS GENERALES RURAL SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Consejero Independiente | 02/11/2021 | |
RGA RURAL PENSIONES SA ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES | Consejero Independiente | 20/07/2021 | |
RGA RURAL VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Consejero Independiente | 20/07/2021 |
VINCULACIONES DE PLOMITZER MARC DOMINIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLOMITZER MARC DOMINIC
Consejero Independiente
Cons.Externo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35311 , F 188, S 8, H M 62594, I/A 206 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Consejero Independiente
Consj.Domini
- Plomitzer Marc Dominic
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35311 , F 188, S 8, H M 62594, I/A 206 (02/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-28
Consejero Independiente
- Mendez Alvarez Cedron Jesus
- Moronta Vicente Ernesto
- Plomitzer Marc Dominic
- Sobremonte Mendicuti Ramon
- Soler Jorda Francisco
Cons.Externo
Consj.Domini
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 60, S 8, H M 74545, I/A 153 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-28
Consejero Independiente
Consejero
- Plomitzer Marc Dominic
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 60, S 8, H M 74545, I/A 153 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-28
Consejero Independiente
Cons.Externo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25963 , F 49, S 8, H M 101812, I/A 193 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-28
Consejero Independiente
Consj.Domini
- Plomitzer Marc Dominic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25963 , F 49, S 8, H M 101812, I/A 193 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-28
Consj.Domini
- Plomitzer Marc Dominic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35311 , F 183, S 8, H M 62594, I/A 196 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-28
Consj.Domini
- Plomitzer Marc Dominic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25963 , F 44, S 8, H M 101812, I/A 182 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
Consejero
- Plomitzer Marc Dominic
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30263 , F 54, S 8, H M 74545, I/A 142 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-19-28
Información de PLOMITZER MARC DOMINIC
Mostramos los datos de PLOMITZER MARC DOMINIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLOMITZER MARC DOMINIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos