PLOMER PUJOL ANTONIA
Informe ejecutivo de PLOMER PUJOL ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE PLOMER PUJOL ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RENTGERMA SL | Apoderado | 28/08/2019 | |
PUNTA ANCIOLA SL | Administrador Solidario | 23/11/2011 | |
ILLA COLOM SL | Administrador Solidario | 23/11/2011 | |
ILLA DE SA TORRETA SL | Administrador Unico | 01/02/2011 | |
INVERSIONES PLOMER SL | Administrador Unico | 31/01/2011 | |
ILLA DE SA TORRETA SL | Apoderado Solidario | 07/09/2009 |
VINCULACIONES DE PLOMER PUJOL ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLOMER PUJOL ANTONIA
Empresa: REPLA BALEAR SL
Liquidador Solidario
- Pascual Sastre Bernat
- Plomer Pujol Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2021 , F 153, S 8, H PM 45455, I/A 8 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-07
Empresa: REPLA BALEAR SL
Administrador Unico
Liquidador Solidario
- Pascual Sastre Bernat
- Plomer Pujol Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2021 , F 153, S 8, H PM 45455, I/A 8 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-07
Empresa: RENTGERMA SA
Apoderado
- Plomer Pujol Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1033 , F 66, S 8, H PM 10832, I/A 23 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-07
Empresa: BINIBECA CLUB HOTEL SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2776 , F 47, S 8, H PM 11000, I/A 9 (28/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-07
Empresa: CALO D'EN TRULL SL
Liquidador Solidario
- Pascual Sastre Bernat
- Plomer Pujol Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451 , F 71, S 8, H PM 57715, I/A 4 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-07
Empresa: CALO D'EN TRULL SL
Administrador Solidario
- Pascual Sastre Bernat
- Plomer Pujol Antonia
Liquidador Solidario
- Pascual Sastre Bernat
- Plomer Pujol Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2451 , F 71, S 8, H PM 57715, I/A 4 (27/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-4-07
Empresa: INVERSIONES TREBALUGER SL
Administrador Solidario
- Pascual Sastre Bernardo
- Plomer Pujol Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2013 , F 157, S 8, H PM 45105, I/A 9 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-160-07
Empresa: HOLUDIA SL
Apoderado Solidario
- Plomer Pujol Antonia
- Plomer Pujol Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2657 , F 145, S 8, H PM 13401, I/A 15 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-07
Empresa: INVERSIONES TREBALUGER SL
Administrador Solidario
- Pascual Sastre Bernardo
- Plomer Pujol Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2013 , F 156, S 8, H PM 45105, I/A 7 (14/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-07
Administrador Solidario
- Pascual Sastre Bernardo
- Plomer Pujol Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1717 , F 109, S 8, H PM 28731, I/A 35 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-07
VER MAS ACTOS
Información de PLOMER PUJOL ANTONIA
Mostramos los datos de PLOMER PUJOL ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLOMER PUJOL ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos