PLIEGO SERRANO JOSE FRANCISCO
Informe ejecutivo de PLIEGO SERRANO JOSE FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PLIEGO SERRANO JOSE FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCION URGENTE ONUBENSE SL | Administrador Unico | 30/10/2019 | |
GADES DISTRIBUCION URGENTE SL | Administrador Unico | 12/04/2012 | 15/10/2019 |
APRISA SERVICIOS URGENTES SL | Administrador Unico | 09/01/2019 |
VINCULACIONES DE PLIEGO SERRANO JOSE FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLIEGO SERRANO JOSE FRANCISCO
Empresa: DISTRIBUCION URGENTE ONUBENSE SL
Administrador Unico
- Pliego Serrano Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 514 , F 61, S 8, H H 7470, I/A 6 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-21
Empresa: APRISA SERVICIOS URGENTES SL
Administrador Unico
- Pliego Serrano Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 108, S 8, H SE 22939, I/A 10 (09/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-20-41
Empresa: GADES DISTRIBUCION URGENTE SL
Administrador Unico
- Pliego Serrano Jose Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2045 , F 180, S 8, H CA 43241, I/A 1 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-11
Información de PLIEGO SERRANO JOSE FRANCISCO
Mostramos los datos de PLIEGO SERRANO JOSE FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLIEGO SERRANO JOSE FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos