PLAZA PLAZA SILVIA
Informe ejecutivo de PLAZA PLAZA SILVIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PLAZA PLAZA SILVIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ES CARBO CONSULTORES SL | Apoderado | 12/03/2018 | |
KIBERA SENSES SL | Apoderado | 06/02/2018 |
VINCULACIONES DE PLAZA PLAZA SILVIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLAZA PLAZA SILVIA
Empresa: SERVIPORT BALEAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Plaza Plaza Silvia
- Segura Molina Jaime
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2961 , F 24, S 8, H PM 22588, I/A 17 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-07
Apoderado Mancomunado Solidario
- Plaza Plaza Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2673 , F 183, S 8, H PM 21913, I/A 67 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-07
Empresa: EVOLUTION YACHTS SL
Apoderado
- Plaza Plaza Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2522 , F 113, S 8, H PM 66468, I/A 22 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-207-07
Empresa: EVOLUTION YACHTS SL
Apoderado
- Plaza Plaza Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2522 , F 112, S 8, H PM 66468, I/A 20 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-07
Empresa: ES CARBO CONSULTORES SL
Apoderado
- Plaza Plaza Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2317 , F 35, S 8, H PM 60704, I/A 4 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-55-07
Empresa: KIBERA SENSES SL
Apoderado
- Plaza Plaza Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2738 , F 93, S 8, H PM 82949, I/A 2 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-07
Apoderado Mancomunado Solidario
- Plaza Plaza Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2644 , F 53, S 8, H PM 21913, I/A 50 (17/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-07
Empresa: TRANSCOMA BALEARES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Plaza Plaza Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2447 , F 171, S 8, H PM 21913, I/A 43 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-07
Empresa: TRANSCOMA CRUISE & TRAVEL SL
Apoderado
- Plaza Plaza Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41629 , F 200, S 8, H B 389612, I/A 21 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
Empresa: TRANSCOMA CRUISE & TRAVEL SL
Apoderado
- Plaza Plaza Silvia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41580 , F 219, S 8, H B 389612, I/A 2 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-13-08
VER MAS ACTOS
Información de PLAZA PLAZA SILVIA
Mostramos los datos de PLAZA PLAZA SILVIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLAZA PLAZA SILVIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos