PLAZA PEREZ VICENTE
Informe ejecutivo de PLAZA PEREZ VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PLAZA PEREZ VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIGUEZ E HIJOS PROMOCIONES SL | Administrador Unico | 03/03/2010 | 11/11/2021 |
MIGUEZ E HIJOS PROMOCIONES SL | Liquidador | 11/11/2021 | 11/11/2021 |
MIGUEZ E HIJOS PROMOCIONES SL | Administrador Solidario | 03/03/2010 | |
CONSTRUCCIONES V M SA | Liquidador | 01/06/2009 | 08/06/2009 |
VINCULACIONES DE PLAZA PEREZ VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLAZA PEREZ VICENTE
Empresa: MIGUEZ E HIJOS PROMOCIONES SL
Liquidador
- Plaza Perez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14769 , F 167, S 8, H M 245331, I/A 8 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
Empresa: MIGUEZ E HIJOS PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Plaza Perez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14769 , F 167, S 8, H M 245331, I/A 8 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
Empresa: MIGUEZ E HIJOS PROMOCIONES SL
Administrador Unico
- Plaza Perez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14769 , F 166, S 8, H M 245331, I/A 6 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-28
Empresa: MIGUEZ E HIJOS PROMOCIONES SL
Administrador Solidario
- Plaza Perez Vicente
- Vazquez Martin Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14769 , F 166, S 8, H M 245331, I/A 6 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-28
Empresa: CONSTRUCCIONES V M SA
Liquidador
- Plaza Perez Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4505 , F 179, S 8, H M 74265, I/A 7 (01/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-112-28
Información de PLAZA PEREZ VICENTE
Mostramos los datos de PLAZA PEREZ VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLAZA PEREZ VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos