PLAZA MARTINEZ JOAQUIN MARIA
Informe ejecutivo de PLAZA MARTINEZ JOAQUIN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PLAZA MARTINEZ JOAQUIN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL CAMARA SA | Presidente | 11/07/2012 | 25/07/2016 |
COMERCIAL CAMARA SA | Consejero | 11/07/2012 | 25/07/2016 |
ALMACENES CAMARA SA | Consejero | 12/07/2013 | 05/07/2016 |
ALMACENES CAMARA SA | Presidente | 12/07/2013 | |
ALMACENES CAMARA SA | Consejero Delegado | 12/07/2013 |
VINCULACIONES DE PLAZA MARTINEZ JOAQUIN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLAZA MARTINEZ JOAQUIN MARIA
Empresa: COMERCIAL CAMARA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Plaza Martinez Joaquin Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 184, S 8, H P 110, I/A 35 (25/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-34
Empresa: ALMACENES CAMARA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aymerich De Vega Enrique
- Ballestero Fuentetaja Alfonso
- Camara Rey Francisco
- Escandon Pascual Maria
- Plaza Martinez Joaquin Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1463 , F 62, S 8, H VA 362, I/A 69 (05/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-132-47
Empresa: ALMACENES CAMARA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aymerich De Vega Enrique
- Ballestero Fuentetaja Alfonso
- Camara Rey Francisco
- Escandon Pascual Maria
- Plaza Martinez Joaquin Maria
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 964 , F 167, S 8, H VA 362, I/A 67 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-47
Empresa: ALMACENES CAMARA SA
Consejero Delegado
- Plaza Martinez Joaquin Maria
Consejero
- Aymerich De Vega Enrique
- Ballesteros Fuentetajo Alfonso
- Camara Rey Francisco
- Escandon Pascual Maria
- Plaza Martinez Joaquin Maria
Presidente
- Plaza Martinez Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 964 , F 167, S 8, H VA 362, I/A 67 (12/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-136-47
Empresa: COMERCIAL CAMARA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Camara Rey Francisco
- Escandon Pascual Ana
- Escandon Pascual Maria
- Jose Luis Blanco Alberdi
- Plaza Martinez Joaquin Maria
Presidente
- Plaza Martinez Joaquin Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 334 , F 184, S 8, H P 110, I/A 33 (11/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-140-34
Información de PLAZA MARTINEZ JOAQUIN MARIA
Mostramos los datos de PLAZA MARTINEZ JOAQUIN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLAZA MARTINEZ JOAQUIN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos