PLAZA MARTIN FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de PLAZA MARTIN FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PLAZA MARTIN FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES ANTONIO PONCE 2010 SL | Apoderado Mancomunado | 01/07/2010 |
VINCULACIONES DE PLAZA MARTIN FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLAZA MARTIN FRANCISCO JOSE
Empresa: ARRENDAMIENTOS LOCALES JMP SL
Liquidador Mancomunado
- Plaza Martin Francisco Jose
- Plaza Martin Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA162364, I/A 2 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-113-29
Empresa: TRANSPORTES LORE PLAZA SL
Liquidador
- Plaza Martin Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4811, L 3719, F 176, S 8, H MA106886, I/A 3 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-29
Empresa: TRANSPORTES LORE PLAZA SL
Administrador Unico
- Plaza Martin Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4811, L 3719, F 176, S 8, H MA106886, I/A 3 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-226-29
Empresa: TRANSPORTES LORE PLAZA SL
Administrador Unico
- Plaza Martin Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4811, L 3719, F 174, S 8, H MA106886, I/A 1 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-29
Empresa: TRANSPORTES ANTONIO PONCE 2010 SL
Apoderado Mancomunado
- Cruces Rodriguez Ana Maria
- Plaza Martin Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 141, S 8, H LU 13683, I/A 2 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-27
Información de PLAZA MARTIN FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de PLAZA MARTIN FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLAZA MARTIN FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos