PLAZA LAMA JACINTO
Informe ejecutivo de PLAZA LAMA JACINTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PLAZA LAMA JACINTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTAJES Y SERVICIOS SALGUEIRO SA | Apoderado Mancomunado | 07/11/2012 |
VINCULACIONES DE PLAZA LAMA JACINTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLAZA LAMA JACINTO
Empresa: PROCESOS Y SISTEMAS METALURGICOS SA
Apoderado
- Alonso Perez Juan
- Barba Ramos Isidoro
- Lopez Garcia Antonio
- Plaza Lama Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35539 , F 19, S 8, H M 225074, I/A 22 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
Empresa: MACKINA WESTFALIA SA
Apoderado Mancomunado
- Barba Ramos Isidoro
- Lopez Garcia Antonio
- Plaza Lama Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38776 , F 40, S 8, H M 130436, I/A 88 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Empresa: MACKINA WESTFALIA SA
Apoderado Mancomunado
- Barba Ramos Isidoro
- Lopez Garcia Antonio
- Plaza Lama Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8079 , F 106, S 8, H M 130436, I/A 79 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-28
Empresa: MACKINA WESTFALIA SA
Apoderado
- Barba Ramos Isidoro
- Barragan Montejo Antonio
- Plaza Lama Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8079 , F 106, S 8, H M 130436, I/A 77 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-28
Empresa: MONTAJES Y SERVICIOS SALGUEIRO SA
Apoderado Mancomunado
- Barba Ramos Isidoro
- Lopez Garcia Antonio
- Plaza Lama Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12096 , F 140, S 8, H M 190769, I/A 17 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-28
Empresa: PROCESOS Y SISTEMAS METALURGICOS SA
Apoderado
- Barba Ramos Isidoro
- Lopez Garcia Antonio
- Plaza Lama Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13781 , F 91, S 8, H M 225074, I/A 12 (05/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Empresa: MACKINA WESTFALIA SA
Apoderado Mancomunado
- Alvarez Alvarez Argimiro
- Barragan Montejo Antonio
- Ciordia Prieto Luis-francisco
- Plaza Lama Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8079 , F 105, S 8, H M 130436, I/A 74 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-28
Empresa: MACKINA WESTFALIA SA
Apoderado
- Barba Ramos Isidoro
- Barragan Montejo Antonio
- Plaza Lama Jacinto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8079 , F 104, S 8, H M 130436, I/A 72 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-28
Información de PLAZA LAMA JACINTO
Mostramos los datos de PLAZA LAMA JACINTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLAZA LAMA JACINTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos