PLAZA DELGADO JOSE
Informe ejecutivo de PLAZA DELGADO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PLAZA DELGADO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OBREMO SL | Apoderado Mancomunado | 23/11/2020 | 23/05/2024 |
OBREMO SL | Apoderado Mancomunado | 02/07/2020 | 23/05/2024 |
VILLUERCERA SL | Consejero | 17/08/2016 | 19/07/2023 |
GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES LEVANTE SA | Secretario | 31/01/2013 | |
GESTION TECNICA DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES LEVANTE SA | Consejero | 31/01/2013 |
VINCULACIONES DE PLAZA DELGADO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLAZA DELGADO JOSE
Empresa: OBREMO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Amador Montaño Enrique
- Benedicto Corella Jesus Fidel
- Esparza Navarro Alejandro
- Garcia Matarredona Galvez Ignacio
- Maudos Gimeno Lourdes
- Peral Mata Francisco Vicente
- Plaza Delgado Jose
- Solves Garcia Francisco-luis
- Solves Garcia Francisco-luis
- Solves Garcia Francisco-luis
- Solves Garcia Francisco-luis
- Solves Garcia Francisco-luis
- Solves Garcia Francisco-luis
- Solves Garcia Francisco-luis
- Solves Garcia Francisco-luis
- Solves Garcia Francisco-luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 4718, I/A 98 (23/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-46
Empresa: VILLUERCERA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 975, L 802, F 192, S 8, H CC 14305, I/A 2 (19/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-144-10
Empresa: OBREMO SL
Apoderado Mancomunado
- Amador Montaño Enrique
- Carnicer Andres Pia
- Cortes Monje Jose Hernan
- Esparza Navarro Alejandro
- Garcia Matarredona Galvez Ignacio
- Gil Fons Salvador
- Gimeno Escrig Andres
- Maudos Gimeno Lourdes
- Peral Mata Francisco Vicente
- Plaza Delgado Jose
- Solves Garcia Francisco-luis
- Solves Garcia Francisco-luis
- Solves Garcia Francisco-luis
- Solves Garcia Francisco-luis
- Solves Garcia Francisco-luis
- Solves Garcia Francisco-luis
- Solves Garcia Francisco-luis
- Vilar Villalba Jose Luis
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10119, L 7401, F 223, S 8, H V 4718, I/A 78 (23/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-46
Empresa: OBREMO SL
Apoderado Mancomunado
- Amador Montaño Enrique
- Carnicer Andres Pia
- Cortes Monje Jose Hernan
- Esparza Navarro Alejandro
- Esteller Sanchis Carlos Alberto
- Garcia Matarredona Galvez Ignacio
- Gil Fons Salvador
- Gimeno Escrig Enrique
- Maudos Gimeno Lourdes
- Peral Mata Francisco Vicente
- Plaza Delgado Jose
- Solves Garcia Francisco-luis
- Torres Lopez Francisco Jose
- Vilar Villalba Jose Luis
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10119, L 7401, F 221, S 8, H V 4718, I/A 76 (02/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-132-46
Empresa: VILLUERCERA SL
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 975, L 802, F 179, S 8, H CC 14305, I/A 1 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-165-10
Consejero
- Plaza Delgado Jose
Secretario
- Plaza Delgado Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7782, L 5078, F 4, S 8, H V 96399, I/A 5 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-46
Información de PLAZA DELGADO JOSE
Mostramos los datos de PLAZA DELGADO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLAZA DELGADO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos