PLAZA DE LA CUESTA BEATRIZ
Informe ejecutivo de PLAZA DE LA CUESTA BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PLAZA DE LA CUESTA BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONTOURGLOBAL LA RIOJA SL | Secretario No Consejero | 27/02/2023 | |
CRASODEL SPAIN SL | Secretario No Consejero | 30/11/2022 |
VINCULACIONES DE PLAZA DE LA CUESTA BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLAZA DE LA CUESTA BEATRIZ
Empresa: GERBER TECHNOLOGY SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ferre Sanchez Rodrigo
- Frasquet Garcia Alberto
- Mañas Saez Marta
- Plaza De La Cuesta Beatriz
- Uriarte Senen Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46655 , F 134, S 8, H B 414277, I/A 19 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-08
Empresa: CONTOURGLOBAL LA RIOJA SL
Secretario No Consejero
- Plaza De La Cuesta Beatriz
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840 , F 214, S 8, H LO 16965, I/A 18 (27/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-45-26
Empresa: EOLIA RENOVABLES DE INVERSIONES SA
Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Plaza De La Cuesta Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43933 , F 78, S 8, H M 443315, I/A 87 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Empresa: CRASODEL SPAIN SL
Secretario No Consejero
- Plaza De La Cuesta Beatriz
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44047 , F 20, S 8, H M 686832, I/A 10 (30/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-28
Empresa: ORDESA SERVICIOS EMPRESARIALES SL
Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Plaza De La Cuesta Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43466 , F 120, S 8, H M 739383, I/A 9 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Plaza De La Cuesta Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 123, S 8, H M 443315, I/A 83 (11/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-158-28
Empresa: ORDESA SERVICIOS EMPRESARIALES SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Plaza De La Cuesta Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43466 , F 112, S 8, H M 739383, I/A 6 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-28
Empresa: GERBER TECHNOLOGY SL
Apoderado
- Ferre Sanchez Rodrigo
- Frasquet Garcia Alberto
- Mañas Saez Marta
- Peter Grensteen
- Plaza De La Cuesta Beatriz
- Tarradell Ribas Francisco
- Uriarte Senen Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42821 , F 69, S 8, H B 414277, I/A 5 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-08
Información de PLAZA DE LA CUESTA BEATRIZ
Mostramos los datos de PLAZA DE LA CUESTA BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLAZA DE LA CUESTA BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos