PLAZA CALDEIRO MANUEL
Informe ejecutivo de PLAZA CALDEIRO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE PLAZA CALDEIRO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PRECIMAYOR SL | Administrador Solidario | 09/12/2020 | |
MAYORPLA SA | Presidente | 22/09/2010 | 27/11/2015 |
MAYORPLA SA | Consejero | 22/09/2010 | 27/11/2015 |
MAYORPLA SA | Apoderado | 27/11/2015 | |
LABORATORIOS MILO SA | Presidente | 19/11/2012 | 10/09/2014 |
LABORATORIOS MILO SA | Consejero | 19/11/2012 | 10/09/2014 |
LABORATORIOS MILO SA | Apoderado | 11/02/2013 | |
LABORATORIOS MILO SA | Presidente | 16/07/2012 | 19/11/2012 |
LABORATORIOS MILO SA | Consejero | 16/07/2012 | 19/11/2012 |
INTEX SA | Consejero | 24/12/2010 |
VINCULACIONES DE PLAZA CALDEIRO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PLAZA CALDEIRO MANUEL
Empresa: PRECIMAYOR SL
Administrador Solidario
- Mayor Gil Esperanza
- Plaza Caldeiro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18202 , F 148, S 8, H M 315207, I/A 3 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: MAYORPLA SA
Apoderado
- Plaza Caldeiro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 89, S 8, H Z 10125, I/A 7 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-50
Empresa: MAYORPLA SA
Consejero
- Plaza Caldeiro Manuel
Presidente
- Plaza Caldeiro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1447 , F 89, S 8, H Z 10125, I/A 7 (27/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-50
Empresa: LABORATORIOS MILO SA
Consejero
- Plaza Caldeiro Manuel
- Plaza Mayor Alfonso
- Plaza Mayor Ampelio
- Plaza Mayor Manuel
Presidente
- Plaza Caldeiro Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3971 , F 67, S 8, H Z 6036, I/A 19 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-50
Empresa: LABORATORIOS MILO SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1562 , F 29, S 8, H Z 6036, I/A 16 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-50
Empresa: LABORATORIOS MILO SA
Consejero
- Plaza Caldeiro Manuel
- Plaza Mayor Alfonso
- Plaza Mayor Ampelio
- Plaza Mayor Manuel
Presidente
- Plaza Caldeiro Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1562 , F 29, S 8, H Z 6036, I/A 14 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-50
Empresa: LABORATORIOS MILO SA
Consejero
- Plaza Caldeiro Manuel
- Plaza Mayor Alfonso
- Plaza Mayor Ampelio
- Plaza Mayor Manuel
Presidente
- Plaza Caldeiro Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1562 , F 29, S 8, H Z 6036, I/A 14 (19/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-229-50
Empresa: LABORATORIOS MILO SA
Consejero
- Plaza Caldeiro Manuel
- Plaza Mayor Alfonso
- Plaza Mayor Ampelio
- Plaza Mayor Manuel
Presidente
- Plaza Caldeiro Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1562 , F 29, S 8, H Z 6036, I/A 13 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-50
Empresa: LABORATORIOS MILO SA
Consejero
- Plaza Caldeiro Manuel
- Plaza Mayor Alfonso
- Plaza Mayor Ampelio
- Plaza Mayor Manuel
Presidente
- Plaza Caldeiro Manuel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1562 , F 29, S 8, H Z 6036, I/A 13 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-50
Empresa: INTEX SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1180 , F 46, S 8, H SS 3666, I/A 59 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-20
VER MAS ACTOS
Información de PLAZA CALDEIRO MANUEL
Mostramos los datos de PLAZA CALDEIRO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PLAZA CALDEIRO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos